PAVEL MÁŠL
|
Neaktivní
od 30.11.2021
|
Jednatel |
10.09.2018 |
Adresa: |
38491, 790559, Prachatice, Horní Vltavice, Horní Vltavice, 29 |
|
PAVEL MÁŠL
|
Neaktivní
od 30.11.2021
|
Jednatel |
10.09.2018 |
Adresa: |
38491, 790559, Prachatice, Horní Vltavice, Horní Vltavice, 29, č.p. 29, 38491 Horní Vltavice |
|
JANA CRETIN
|
Neaktivní
od 16.09.2022
|
Jednatel |
15.06.2018 |
Adresa: |
38491, 790583, Prachatice, Horní Vltavice, Horní Vltavice, 34 |
|
JANA CRETIN
|
Neaktivní
od 16.09.2022
|
Jednatel |
15.06.2018 |
Adresa: |
38491, 790583, Prachatice, Horní Vltavice, Horní Vltavice, 34, č.p. 34, 38491 Horní Vltavice |
|
JANA CRETIN
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
Jednatel |
16.09.2014 |
Adresa: |
53002, 40516431, Srnojedy, Srnojedy, K Labi, 248 |
|
JANA CRETIN
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
Jednatel |
16.09.2014 |
Adresa: |
53002, 40516431, Pardubice, Srnojedy, Srnojedy, K Labi, 248, K Labi 248, 53002 Srnojedy |
|
Jana Cretin
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
Jednatel |
23.11.2012 |
Adresa: |
39701, 5537878, Písek, Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové, 1642 |
|
Jana Cretin
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
Jednatel |
23.11.2012 |
Adresa: |
39701, 5537878, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové, 1642, Dr. M. Horákové 1642, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|