ROMAN DROZDEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.01.2024 |
Adresa: |
76824, 16052749, Kroměříž, Hulín, Hulín, Družba, 1190, Družba 1190, 76824 Hulín |
|
KLÁRA POLÁCHOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
12.12.2022 |
Adresa: |
69501, 23186551, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Komenského, 798, 7 |
|
KLÁRA POLÁCHOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
12.12.2022 |
Adresa: |
69501, 23186551, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Komenského, 798, 7, Komenského 798/7, 69501 Hodonín |
|
BARBORA DROZDKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2022
|
člen představenstva |
25.08.2021 |
Adresa: |
76843, 10323210, Kroměříž, Roštění, Roštění, 228 |
|
BARBORA DROZDKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2022
|
člen představenstva |
25.08.2021 |
Adresa: |
76843, 10323210, Kroměříž, Roštění, Roštění, 228, č.p. 228, 76843 Roštění |
|
KAREL VODIČKA
|
Neaktivní
od 25.08.2021
|
člen představenstva |
23.10.2020 |
Adresa: |
37001, 23382830, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 4, U Pily, 270, 2 |
|
KAREL VODIČKA
|
Neaktivní
od 25.08.2021
|
člen představenstva |
23.10.2020 |
Adresa: |
37001, 23382830, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 4, U Pily, 270, 2, U Pily 270/2, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice |
|
KAREL VODIČKA
|
Neaktivní
od 23.10.2020
|
člen představenstva |
21.07.2016 |
Adresa: |
67923, 7803516, Brno-venkov, Bukovice, Bukovice, 30 |
|
KAREL VODIČKA
|
Neaktivní
od 23.10.2020
|
člen představenstva |
21.07.2016 |
Adresa: |
67923, 7803516, Brno-venkov, Bukovice, Bukovice, 30, č.p. 30, 67923 Bukovice |
|
ROMAN DROZDEK
|
Neaktivní
od 12.12.2022
|
člen představenstva |
27.05.2015 |
Adresa: |
76824, 16052749, Kroměříž, Hulín, Hulín, Družba, 1190 |
|
ROMAN DROZDEK
|
Neaktivní
od 12.12.2022
|
člen představenstva |
27.05.2015 |
Adresa: |
76824, 16052749, Kroměříž, Hulín, Hulín, Družba, 1190, Družba 1190, 76824 Hulín |
|
BEDŘICH PROKEŠ
|
Neaktivní
od 18.08.2014
|
člen představenstva |
03.12.2013 |
Adresa: |
60200, 25175904, Brno, Brno-město, Dominikánská, 342, 19 |
|
ROMAN DROZDEK
|
Neaktivní
od 27.05.2015
|
člen představenstva |
03.12.2013 |
Adresa: |
76001, 4231368, Zlín, Zlín, Štefánikova, 2644 |
|
BEDŘICH PROKEŠ
|
Neaktivní
od 18.08.2014
|
člen představenstva |
03.12.2013 |
Adresa: |
60200, 25175904, Brno-město, Brno, Brno-město, Dominikánská, 342, 19, Dominikánská 342/19, Brno-město, 60200 Brno |
|
ROMAN DROZDEK
|
Neaktivní
od 27.05.2015
|
člen představenstva |
03.12.2013 |
Adresa: |
76001, 4231368, Zlín, Zlín, Zlín, Štefánikova, 2644, Štefánikova 2644, 76001 Zlín |
|
Mgr. Daniel Janda
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
člen představenstva |
15.01.2013 |
Adresa: |
63800, 19259255, Brno, Lesná, Fillova, 105, 8 |
|
Mgr. Daniel Janda
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
člen představenstva |
15.01.2013 |
Adresa: |
63800, 19259255, Brno-město, Brno, Lesná, Fillova, 105, 8, Fillova 105/8, Lesná, 63800 Brno |
|