JIŘÍ ROLNÍK
|
Aktivní
|
předseda společenství |
25.10.2019 |
Adresa: |
37382, 40747620, České Budějovice, Včelná, Včelná, Dlouhé role, 605 |
|
JIŘÍ ROLNÍK
|
Aktivní
|
předseda společenství |
25.10.2019 |
Adresa: |
37382, 40747620, České Budějovice, Včelná, Včelná, Dlouhé role, 605, Dlouhé role 605, 37382 Včelná |
|
VERONIKA SCHREIBEROVÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2019
|
pověřený vlastník |
04.04.2019 |
Adresa: |
37382, 40747620, České Budějovice, Včelná, Včelná, Dlouhé role, 605 |
|
VERONIKA SCHREIBEROVÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2019
|
pověřený vlastník |
04.04.2019 |
Adresa: |
37382, 40747620, České Budějovice, Včelná, Včelná, Dlouhé role, 605, Dlouhé role 605, 37382 Včelná |
|
VERONIKA ŠTEFKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.04.2019
|
pověřený vlastník |
11.07.2016 |
Adresa: |
37382, 40747620, České Budějovice, Včelná, Včelná, Dlouhé role, 605 |
|
VERONIKA ŠTEFKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.04.2019
|
pověřený vlastník |
11.07.2016 |
Adresa: |
37382, 40747620, České Budějovice, Včelná, Včelná, Dlouhé role, 605, Dlouhé role 605, 37382 Včelná |
|
VERONIKA SCHREIBEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2016
|
pověřený vlastník |
25.05.2013 |
Adresa: |
37382, 40747620, Včelná, Včelná, Dlouhé role, 605 |
|
VERONIKA SCHREIBEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2016
|
pověřený vlastník |
25.05.2013 |
Adresa: |
37382, 40747620, České Budějovice, Včelná, Včelná, Dlouhé role, 605, Dlouhé role 605, 37382 Včelná |
|
Bc. Šárka Štrosová
|
Neaktivní
od 25.05.2013
|
pověřený vlastník |
10.07.2012 |
Adresa: |
37007, 23430435, České Budějovice, České Budějovice 7, J. Buděšínského, 1778, 34 |
|
Bc. Šárka Štrosová
|
Neaktivní
od 25.05.2013
|
pověřený vlastník |
10.07.2012 |
Adresa: |
37007, 23430435, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, J. Buděšínského, 1778, 34, J. Buděšínského 1778/34, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
|