Ing. KAREL PAVEC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.09.2022 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251 |
|
VÁCLAV POSKOČIL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.09.2022 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251 |
|
FRANTIŠEK VADLEJCH
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.09.2022 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251 |
|
Ing. KAREL PAVEC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.09.2022 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251, Spojařů 1251, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
VÁCLAV POSKOČIL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.09.2022 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251, Spojařů 1251, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
FRANTIŠEK VADLEJCH
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.09.2022 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251, Spojařů 1251, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
MARTINA LUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
Člen výboru |
22.06.2022 |
Adresa: |
38601, 18442021, Strakonice, Strakonice, Strakonice II, Dukelská, 43 |
|
MARTINA LUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
Člen výboru |
22.06.2022 |
Adresa: |
38601, 18442021, Strakonice, Strakonice, Strakonice II, Dukelská, 43, Dukelská 43, Strakonice II, 38601 Strakonice |
|
MARTINA LUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
Člen výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251 |
|
Ing. KAREL PAVEC
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
Předseda výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251 |
|
VÁCLAV POSKOČIL
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
Místopředseda výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251 |
|
FRANTIŠEK VADLEJCH
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
Člen výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251 |
|
RICHARD ZELINKA
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
Člen výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251 |
|
MARTINA LUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
Člen výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251, Spojařů 1251, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
FRANTIŠEK VADLEJCH
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
Člen výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251, Spojařů 1251, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
RICHARD ZELINKA
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
Člen výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251, Spojařů 1251, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Ing. KAREL PAVEC
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
Předseda výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251, Spojařů 1251, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
VÁCLAV POSKOČIL
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
Místopředseda výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251, Spojařů 1251, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
VÁCLAV POSKOČIL
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
místopředseda výboru |
18.01.2013 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251 |
|
MARTINA LUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
člen výboru |
18.01.2013 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251 |
|
FRANTIŠEK VADLEJCH
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
člen výboru |
18.01.2013 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251 |
|
RICHARD ZELINKA
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
člen výboru |
18.01.2013 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251 |
|
VÁCLAV POSKOČIL
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
místopředseda výboru |
18.01.2013 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251, Spojařů 1251, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
MARTINA LUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
člen výboru |
18.01.2013 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251, Spojařů 1251, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
FRANTIŠEK VADLEJCH
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
člen výboru |
18.01.2013 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251, Spojařů 1251, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
RICHARD ZELINKA
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
člen výboru |
18.01.2013 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251, Spojařů 1251, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
VÁCLAV POSKOČIL
|
Neaktivní
od 18.01.2013
|
místopředseda výboru |
18.07.2012 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251 |
|
MARTINA LUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2013
|
člen výboru |
18.07.2012 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251 |
|
FRANTIŠEK VADLEJCH
|
Neaktivní
od 18.01.2013
|
člen výboru |
18.07.2012 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251 |
|
RICHARD ZELINKA
|
Neaktivní
od 18.01.2013
|
člen výboru |
18.07.2012 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251 |
|
Ing. KAREL PAVEC
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
předseda výboru |
18.07.2012 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251 |
|
VÁCLAV POSKOČIL
|
Neaktivní
od 18.01.2013
|
místopředseda výboru |
18.07.2012 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251, Spojařů 1251, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
MARTINA LUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2013
|
člen výboru |
18.07.2012 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251, Spojařů 1251, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
FRANTIŠEK VADLEJCH
|
Neaktivní
od 18.01.2013
|
člen výboru |
18.07.2012 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251, Spojařů 1251, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
RICHARD ZELINKA
|
Neaktivní
od 18.01.2013
|
člen výboru |
18.07.2012 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251, Spojařů 1251, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Ing. KAREL PAVEC
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
předseda výboru |
18.07.2012 |
Adresa: |
38601, 18441661, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Spojařů, 1251, Spojařů 1251, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|