JAROSLAV MIK
|
Neaktivní
od 18.02.2021
|
jednatel |
15.11.2019 |
Adresa: |
69201, 15309991, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Nová, 1035, 18 |
|
JAROSLAV MIK
|
Neaktivní
od 18.02.2021
|
jednatel |
15.11.2019 |
Adresa: |
69201, 15309991, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Nová, 1035, 18, Nová 1035/18, 69201 Mikulov |
|
Linters baby s.r.o.
06490719 |
Neaktivní
od 15.11.2019
|
jedantel |
08.08.2019 |
Adresa: |
60200, 19093951, Brno-město, Brno, Brno-město, Úvoz, 60, 64 |
|
Linters baby s.r.o.
06490719 |
Neaktivní
od 15.11.2019
|
jedantel |
08.08.2019 |
Adresa: |
60200, 19093951, Brno-město, Brno, Brno-město, Úvoz, 60, 64, Úvoz 60/64, Brno-město, 60200 Brno |
|
KRISTYNA KRYSTKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
06.09.2018 |
Adresa: |
62700, 19552840, Brno-město, Brno, Slatina, Rousínovská, 1059, 36 |
|
KRISTYNA KRYSTKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
06.09.2018 |
Adresa: |
62700, 19552840, Brno-město, Brno, Slatina, Rousínovská, 1059, 36, Rousínovská 1059/36, Slatina, 62700 Brno |
|
GABRIELA ODEHNALOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2018
|
Jednatel |
21.01.2018 |
Adresa: |
60200, 42217041, Brno-město, Brno, Stránice, Preslova, 941, 68a |
|
GABRIELA ODEHNALOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2018
|
Jednatel |
21.01.2018 |
Adresa: |
60200, 42217041, Brno-město, Brno, Stránice, Preslova, 941, 68a, Preslova 941/68a, Stránice, 60200 Brno |
|
GABRIELA ODEHNALOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2018
|
Jednatel |
23.01.2017 |
Adresa: |
60200, 27353991, Brno-město, Brno, Trnitá, Zderadova, 478, 2 |
|
GABRIELA ODEHNALOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2018
|
Jednatel |
23.01.2017 |
Adresa: |
60200, 27353991, Brno-město, Brno, Trnitá, Zderadova, 478, 2, Zderadova 478/2, Trnitá, 60200 Brno |
|
JUDr. VÁCLAV KVÍČALA
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
jednatel |
21.08.2015 |
Adresa: |
61300, 19305966, Brno, Černá Pole, Žampachova, 1727, 10 |
|
JUDr. VÁCLAV KVÍČALA
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
jednatel |
21.08.2015 |
Adresa: |
61300, 19305966, Brno-město, Brno, Černá Pole, Žampachova, 1727, 10, Žampachova 1727/10, Černá Pole, 61300 Brno |
|
PAVEL NEŠETŘIL
|
Neaktivní
od 27.05.2015
|
Jednatel |
07.08.2014 |
Adresa: |
39133, 6637469, Jistebnice, Jistebnice, Spojovací, 275 |
|
PAVEL NEŠETŘIL
|
Neaktivní
od 27.05.2015
|
Jednatel |
07.08.2014 |
Adresa: |
39133, 6637469, Tábor, Jistebnice, Jistebnice, Spojovací, 275, Spojovací 275, 39133 Jistebnice |
|
JUDr. VÁCLAV KVÍČALA
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
jednatel |
11.12.2012 |
Adresa: |
61300, 19305966, Brno, Černá Pole, Žampachova, 1727, 10 |
|
JUDr. VÁCLAV KVÍČALA
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
jednatel |
11.12.2012 |
Adresa: |
61300, 19305966, Brno-město, Brno, Černá Pole, Žampachova, 1727, 10, Žampachova 1727/10, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Alexandra Bezáková
|
Neaktivní
od 11.12.2012
|
Jednatel |
02.08.2012 |
Adresa: |
61700, Brno, Komárov, Kratina, 531, 1 |
|
Pavel Nešetřil
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
Jednatel |
02.08.2012 |
Adresa: |
39133, Jistebnice, Sadová, 298 |
|
Alexandra Bezáková
|
Neaktivní
od 11.12.2012
|
Jednatel |
02.08.2012 |
Adresa: |
61700, 19395990, Brno-město, Brno, Komárov, Kratina, 531, 1, Kratina 531/1, Komárov, 61700 Brno |
|
Pavel Nešetřil
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
Jednatel |
02.08.2012 |
Adresa: |
39133, 6637698, Tábor, Jistebnice, Jistebnice, Sadová, 298, Sadová 298, 39133 Jistebnice |
|