PAVEL MACH
|
Aktivní
|
jednatel |
13.06.2014 |
Adresa: |
14100, 21909008, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Na dědinách, 756, 14 |
|
JIŘÍ KOŠŤÁL
|
Aktivní
|
jednatel |
13.06.2014 |
Adresa: |
10200, 40706621, Hlavní město Praha, Praha, Štěrboholy, Hrušovská, 481, 23 |
|
JIŘÍ KOŠŤÁL
|
Aktivní
|
jednatel |
13.06.2014 |
Adresa: |
10200, 40706621, Praha, Štěrboholy, Hrušovská, 481, 23, Hrušovská 481/23, Štěrboholy, 10200 Praha 10 |
|
PAVEL MACH
|
Aktivní
|
jednatel |
13.06.2014 |
Adresa: |
14100, 21909008, Praha, Michle, Na dědinách, 756, 14, Na dědinách 756/14, Michle, 14100 Praha 4 |
|
Ing. arch. Jiří Košťál
|
Neaktivní
od 13.06.2014
|
jednatel |
04.10.2012 |
Adresa: |
10200, 900, Praha 10, Štěrboholy, Hrušovská, 481, 23 |
|
Ing. arch. JIŘÍ KOŠŤÁL
|
Neaktivní
od 13.06.2014
|
jednatel |
04.10.2012 |
Adresa: |
10200, 40706621, Praha, Štěrboholy, Hrušovská, 481, 23, Hrušovská 481/23, Štěrboholy, 10200 Praha 10 |
|
Ing. arch. Jiří Košťál
|
Neaktivní
od 04.10.2012
|
jednatel |
17.09.2010 |
Adresa: |
19800, 25225189, Praha 9, Kyje, Hajní, 1368 |
|
Ing. arch. Jiří Košťál
|
Neaktivní
od 04.10.2012
|
jednatel |
17.09.2010 |
Adresa: |
19800, 25225189, Praha, Kyje, Hajní, 1368, Hajní 1368, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Pavel Mach
|
Neaktivní
od 13.06.2014
|
jednatel |
12.04.2010 |
Adresa: |
14100, 21909008, Praha 4, Michle, Na Dědinách, 756, 14 |
|
PAVEL MACH
|
Neaktivní
od 13.06.2014
|
jednatel |
12.04.2010 |
Adresa: |
14100, 21909008, Praha, Michle, Na dědinách, 756, 14, Na dědinách 756/14, Michle, 14100 Praha 4 |
|
Pavel Mach
|
Neaktivní
od 12.04.2010
|
jednatel |
25.09.2007 |
Adresa: |
11000, 21707405, Praha 1, Praha 1, Opletalova, 13/933 |
|
Pavel Mach
|
Neaktivní
od 12.04.2010
|
jednatel |
25.09.2007 |
Adresa: |
11000, 21707405, Praha, Nové Město, Opletalova, 933, 13, Opletalova 933/13, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|