ROBERT EREMIÁŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.07.2021 |
Adresa: |
25168, 81193637, Praha-východ, Kamenice, Těptín, Třtinová, 2817 |
|
JUDr. LUDĚK EREMIÁŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.07.2020 |
Adresa: |
12000, 21742537, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šafaříkova, 319, 18 |
|
RADEK NESVATBA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.07.2020 |
Adresa: |
14900, 21818487, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Hviezdoslavova, 514, 35 |
|
ROBERT EREMIÁŠ
|
Neaktivní
od 17.07.2024
|
jednatel |
17.07.2021 |
Adresa: |
25168, 81193637, Praha-východ, Kamenice, Těptín, Třtinová, 2817, Třtinová 2817, Těptín, 25168 Kamenice |
|
PETRA BENETTOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2021
|
Jednatel |
23.07.2020 |
Adresa: |
27703, 6129137, Mělník, Horní Počaply, Horní Počaply, 2 |
|
PETRA BENETTOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2021
|
Jednatel |
23.07.2020 |
Adresa: |
27703, 6129137, Mělník, Horní Počaply, Horní Počaply, 2, č.p. 2, 27703 Horní Počaply |
|
JUDr. Luděk Eremiáš
|
Neaktivní
od 17.07.2024
|
jednatel |
23.07.2020 |
Adresa: |
12000, 21742537, Praha, Vinohrady, Šafaříkova, 319, 18, Šafaříkova 319/18, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
RADEK NESVATBA
|
Neaktivní
od 17.07.2024
|
jednatel |
23.07.2020 |
Adresa: |
14900, 21818487, Praha, Háje, Hviezdoslavova, 514, 35, Hviezdoslavova 514/35, Háje, 14900 Praha 4 |
|
VÁCLAV PETR
|
Neaktivní
od 23.07.2020
|
jednatel |
21.09.2016 |
Adresa: |
11000, 21720428, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Staroměstské náměstí, 478, 26 |
|
Václav Petr
|
Neaktivní
od 23.07.2020
|
jednatel |
21.09.2016 |
Adresa: |
11000, 21720428, Praha, Staré Město, Staroměstské náměstí, 478, 26, Staroměstské náměstí 478/26, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ota Ledvinka
|
Neaktivní
od 15.11.2011
|
jednatel |
03.10.2007 |
Adresa: |
19600, 22410716, Praha 9, Čakovice, Otavská, 621 |
|
Václav Petr
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
jednatel |
03.10.2007 |
Adresa: |
11000, 21720428, Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí, 478/26 |
|
Ota Ledvinka
|
Neaktivní
od 15.11.2011
|
jednatel |
03.10.2007 |
Adresa: |
19600, 22410716, Praha, Čakovice, Otavská, 621, 18, Otavská 621/18, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Václav Petr
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
jednatel |
03.10.2007 |
Adresa: |
11000, 21720428, Praha, Staré Město, Staroměstské náměstí, 478, 26, Staroměstské náměstí 478/26, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|