TEREZA ROHÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.11.2022 |
Adresa: |
62100, 19512945, Brno-město, Brno, Řečkovice, Renčova, 1938, 9 |
|
TEREZA ROHÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.11.2022 |
Adresa: |
62100, 19512945, Brno-město, Brno, Řečkovice, Renčova, 1938, 9, Renčova 1938/9, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. JIŘÍ ŠVIGA
|
Neaktivní
od 17.11.2022
|
jednatel |
29.09.2016 |
Adresa: |
11000, 21722358, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Týnská ulička, 611, 10 |
|
Ing. JIŘÍ ŠVIGA
|
Neaktivní
od 17.11.2022
|
jednatel |
29.09.2016 |
Adresa: |
11000, 21722358, Praha, Staré Město, Týnská ulička, 611, 10, Týnská ulička 611/10, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Tomáš Chmel
|
Neaktivní
od 23.06.2010
|
jednatel |
20.10.2007 |
Adresa: |
25701, 14286041, Postupice, Blanická, 13 |
|
Ing. Jiří Šviga
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
jednatel |
20.10.2007 |
Adresa: |
11000, 21722358, Praha 1, Staré Město, Týnská ulička, 611/10 |
|
Tomáš Chmel
|
Neaktivní
od 23.06.2010
|
jednatel |
20.10.2007 |
Adresa: |
25701, 14286041, Benešov, Postupice, Postupice, Blanická, 13, Blanická 13, 25701 Postupice |
|
Ing. JIŘÍ ŠVIGA
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
jednatel |
20.10.2007 |
Adresa: |
11000, 21722358, Praha, Staré Město, Týnská ulička, 611, 10, Týnská ulička 611/10, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|