Ing. JAKUB HANZL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
11000, 21713332, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Mezibranská, 1668, 5 |
|
ZDENĚK BORŮVKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
11000, 21713332, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Mezibranská, 1668, 5 |
|
ing. JOSEF HRON
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
12000, 21743339, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Legerova, 389, 56 |
|
Ing. JAKUB HANZL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
11000, 21713332, Praha, Nové Město, Mezibranská, 1668, 5, Mezibranská 1668/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Zdeněk Borůvka
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
11000, 21713332, Praha, Nové Město, Mezibranská, 1668, 5, Mezibranská 1668/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. JOSEF HRON
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
12000, 21743339, Praha, Vinohrady, Legerova, 389, 56, Legerova 389/56, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. LJUBICA RÁŽOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
místopředseda výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
11000, 21713332, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Mezibranská, 1668, 5 |
|
Mgr. LJUBICA RÁŽOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
místopředseda výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
11000, 21713332, Praha, Nové Město, Mezibranská, 1668, 5, Mezibranská 1668/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. JAKUB HANZL
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
předseda výboru |
02.06.2016 |
Adresa: |
11000, 21713332, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Mezibranská, 1668, 5 |
|
Ing. JAKUB HANZL
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
předseda výboru |
02.06.2016 |
Adresa: |
11000, 21713332, Praha, Nové Město, Mezibranská, 1668, 5, Mezibranská 1668/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Zdeněk Borůvka
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
člen výboru |
15.10.2011 |
Adresa: |
11000, 21713332, Praha 1, Mezibranská, 1668, 5 |
|
Zdeněk Borůvka
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
člen výboru |
15.10.2011 |
Adresa: |
11000, 21713332, Praha, Nové Město, Mezibranská, 1668, 5, Mezibranská 1668/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MUDr. Kamil Černý
|
Neaktivní
od 15.10.2011
|
člen výboru |
04.03.2011 |
Adresa: |
14800, 21844861, Praha 4, Hráského, 1928, 21 |
|
Ing. JAKUB HANZL
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
předseda výboru |
04.03.2011 |
Adresa: |
11000, 21713332, Praha 1, Nové Město, Mezibranská, 1668, 5 |
|
Mgr. Ljubica Rážová
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
místopředseda výboru |
04.03.2011 |
Adresa: |
11000, 21713332, Praha 1, Nové Město, Mezibranská, 1668, 5 |
|
MUDr. Kamil Černý
|
Neaktivní
od 15.10.2011
|
člen výboru |
04.03.2011 |
Adresa: |
14800, 21844861, Praha, Chodov, Hráského, 1928, 21, Hráského 1928/21, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. JAKUB HANZL
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
předseda výboru |
04.03.2011 |
Adresa: |
11000, 21713332, Praha, Nové Město, Mezibranská, 1668, 5, Mezibranská 1668/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. LJUBICA RÁŽOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
místopředseda výboru |
04.03.2011 |
Adresa: |
11000, 21713332, Praha, Nové Město, Mezibranská, 1668, 5, Mezibranská 1668/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Zdeněk Ráž
|
Neaktivní
od 04.03.2011
|
předseda výboru |
13.11.2007 |
Adresa: |
11000, 21713332, Praha 1, Mezibranská, 1668/5 |
|
Ing. Rudolf Báča
|
Neaktivní
od 04.03.2011
|
místopředseda výboru |
13.11.2007 |
Adresa: |
11000, 21713332, Praha 1, Mezibranská, 1668/5 |
|
Ing. Jakub Hanzl
|
Neaktivní
od 04.03.2011
|
člen výboru |
13.11.2007 |
Adresa: |
11000, 21713332, Praha 1, Mezibranská, 1668/5 |
|
Ing. Zdeněk Ráž
|
Neaktivní
od 04.03.2011
|
předseda výboru |
13.11.2007 |
Adresa: |
11000, 21713332, Praha, Nové Město, Mezibranská, 1668, 5, Mezibranská 1668/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Rudolf Báča
|
Neaktivní
od 04.03.2011
|
místopředseda výboru |
13.11.2007 |
Adresa: |
11000, 21713332, Praha, Nové Město, Mezibranská, 1668, 5, Mezibranská 1668/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. JAKUB HANZL
|
Neaktivní
od 04.03.2011
|
člen výboru |
13.11.2007 |
Adresa: |
11000, 21713332, Praha, Nové Město, Mezibranská, 1668, 5, Mezibranská 1668/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|