ADAM HAVLÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
60200, 19164271, Brno-město, Brno, Veveří, Čápkova, 43, 40 |
|
ADAM HAVLÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
60200, 19164271, Brno-město, Brno, Veveří, Čápkova, 43, 40, Čápkova 43/40, Veveří, 60200 Brno |
|
MARTA HAVLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2019
|
jednatel |
03.12.2015 |
Adresa: |
60200, 19164271, Brno-město, Brno, Veveří, Čápkova, 43, 40 |
|
MARTA HAVLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2019
|
jednatel |
03.12.2015 |
Adresa: |
60200, 19164271, Brno-město, Brno, Veveří, Čápkova, 43, 40, Čápkova 43/40, Veveří, 60200 Brno |
|
MARTIN HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
60200, 19164271, Brno, Veveří, Čápkova, 43, 40 |
|
MARTIN HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
60200, 19164271, Brno-město, Brno, Veveří, Čápkova, 43, 40, Čápkova 43/40, Veveří, 60200 Brno |
|
Adam Havlíček
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
25.10.2007 |
Adresa: |
60200, Brno, Čápkova, 40 |
|
Adam Havlíček
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
25.10.2007 |
Adresa: |
60200, 19164246, Brno-město, Brno, Veveří, Čápkova, 40, 37, Čápkova 40/37, Veveří, 60200 Brno |
|