JIŘINA VOMELOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
04.11.2020 |
Adresa: |
10000, 22622250, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Oravská, 1897, 6 |
|
JIŘINA VOMELOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
04.11.2020 |
Adresa: |
10000, 22622250, Praha, Strašnice, Oravská, 1897, 6, Oravská 1897/6, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
IRENA ZELENKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
05.06.2019 |
Adresa: |
14900, 21837597, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Malebná, 1056, 21 |
|
IRENA ZELENKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
05.06.2019 |
Adresa: |
14900, 21837597, Praha, Chodov, Malebná, 1056, 21, Malebná 1056/21, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
VÁCLAV ZELENKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.01.2018 |
Adresa: |
13000, 21765162, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Písecká, 2192, 15 |
|
VÁCLAV ZELENKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.01.2018 |
Adresa: |
13000, 21765162, Praha, Vinohrady, Písecká, 2192, 15, Písecká 2192/15, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
IRENA ZELENKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.2019
|
člen představenstva |
25.01.2018 |
Adresa: |
14100, 21991669, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Severovýchodní II, 1457, 47 |
|
KATEŘINA RAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2020
|
místopředseda představenstva |
25.01.2018 |
Adresa: |
25242, 72368331, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Labutí, 387 |
|
IRENA ZELENKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.2019
|
člen představenstva |
25.01.2018 |
Adresa: |
14100, 21991669, Praha, Záběhlice, Severovýchodní II, 1457, 47, Severovýchodní II 1457/47, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
KATEŘINA RAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2020
|
místopředseda představenstva |
25.01.2018 |
Adresa: |
25242, 72368331, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Labutí, 387, Labutí 387, Zdiměřice, 25242 Jesenice |
|
KATEŘINA RAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
místopředseda představenstva |
05.12.2015 |
Adresa: |
25242, 72368331, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Labutí, 387 |
|
KATEŘINA RAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
místopředseda představenstva |
05.12.2015 |
Adresa: |
25242, 72368331, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Labutí, 387, Labutí 387, Zdiměřice, 25242 Jesenice |
|
KATEŘINA RAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.12.2015
|
místopředseda představenstva |
16.12.2013 |
Adresa: |
19016, 22532013, Hlavní město Praha, Praha, Újezd nad Lesy, Živonínská, 1629 |
|
KATEŘINA RAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.12.2015
|
místopředseda představenstva |
16.12.2013 |
Adresa: |
19016, 22532013, Praha, Újezd nad Lesy, Živonínská, 1629, Živonínská 1629, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
DANIELA ZELENKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2013
|
člen představenstva |
25.04.2013 |
Adresa: |
13000, 21765162, Praha 3, Vinohrady, Písecká, 2192, 15 |
|
VÁCLAV ZELENKA
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
předseda představenstva |
25.04.2013 |
Adresa: |
13000, 21765162, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Písecká, 2192, 15 |
|
IRENA ZELENKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
člen představenstva |
25.04.2013 |
Adresa: |
14100, 21991669, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Severovýchodní II, 1457, 47 |
|
DANIELA ZELENKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2013
|
člen představenstva |
25.04.2013 |
Adresa: |
13000, 21765162, Praha, Vinohrady, Písecká, 2192, 15, Písecká 2192/15, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
VÁCLAV ZELENKA
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
předseda představenstva |
25.04.2013 |
Adresa: |
13000, 21765162, Praha, Vinohrady, Písecká, 2192, 15, Písecká 2192/15, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
IRENA ZELENKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
člen představenstva |
25.04.2013 |
Adresa: |
14100, 21991669, Praha, Záběhlice, Severovýchodní II, 1457, 47, Severovýchodní II 1457/47, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
JUDr. Václav Zelenka
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
předseda představenstva |
30.08.2011 |
Adresa: |
13000, 21765162, Praha 3, Vinohrady, Písecká, 2192, 15 |
|
DANIELA ZELENKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
člen představenstva |
30.08.2011 |
Adresa: |
13000, 21765162, Praha 3, Vinohrady, Písecká, 2192, 15 |
|
JUDr. VÁCLAV ZELENKA
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
předseda představenstva |
30.08.2011 |
Adresa: |
13000, 21765162, Praha, Vinohrady, Písecká, 2192, 15, Písecká 2192/15, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
DANIELA ZELENKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
člen představenstva |
30.08.2011 |
Adresa: |
13000, 21765162, Praha, Vinohrady, Písecká, 2192, 15, Písecká 2192/15, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Václav Zelenka
|
Neaktivní
od 30.08.2011
|
předseda představenstva |
16.11.2007 |
Adresa: |
13000, 21762724, Praha 3, Vinohrady, Boleslavská, 1777/6 |
|
Daniela Zelenková
|
Neaktivní
od 30.08.2011
|
člen představenstva |
16.11.2007 |
Adresa: |
13000, 21762724, Praha 3, Vinohrady, Boleslavská, 1777/6 |
|
Mgr. Irena Zelenková
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
člen představenstva |
16.11.2007 |
Adresa: |
14100, 21996270, Praha 4, Záběhlice, Vrútecká, 2764/1 |
|
JUDr. Václav Zelenka
|
Neaktivní
od 30.08.2011
|
předseda představenstva |
16.11.2007 |
Adresa: |
13000, 21762724, Praha, Vinohrady, Boleslavská, 1777, 6, Boleslavská 1777/6, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Daniela Zelenková
|
Neaktivní
od 30.08.2011
|
člen představenstva |
16.11.2007 |
Adresa: |
13000, 21762724, Praha, Vinohrady, Boleslavská, 1777, 6, Boleslavská 1777/6, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. Irena Zelenková
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
člen představenstva |
16.11.2007 |
Adresa: |
14100, 21996270, Praha, Záběhlice, Vrútecká, 2764, 1, Vrútecká 2764/1, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|