Ing. JAN PICKA
|
Aktivní
|
předseda družstva |
10.01.2022 |
Adresa: |
26203, 22854142, Příbram, Nový Knín, Chramiště, 9 |
|
Ing. JAN PICKA
|
Aktivní
|
předseda družstva |
10.01.2022 |
Adresa: |
26203, 22854142, Příbram, Nový Knín, Chramiště, 9, Chramiště 9, 26203 Nový Knín |
|
BOHUSLAVA BREJCHOVÁ
|
Neaktivní
od 10.01.2022
|
předseda družstva |
02.10.2014 |
Adresa: |
33141, 643246, Kralovice, Kralovice, U Trati, 763 |
|
BOHUSLAVA BREJCHOVÁ
|
Neaktivní
od 10.01.2022
|
předseda družstva |
02.10.2014 |
Adresa: |
33141, 643246, Plzeň-sever, Kralovice, Kralovice, U Trati, 763, U Trati 763, 33141 Kralovice |
|
Ladislav Balačin
|
Neaktivní
od 02.10.2014
|
předseda družstva |
15.05.2012 |
Adresa: |
33101, Babina, 70 |
|
Ladislav Balačin
|
Neaktivní
od 02.10.2014
|
předseda družstva |
15.05.2012 |
Adresa: |
33101, 690686, Plzeň-sever, Plasy, Babina, 70, Babina 70, 33101 Plasy |
|
Ondřej Tejnora
|
Neaktivní
od 15.05.2012
|
předseda družstva |
14.01.2011 |
Adresa: |
12000, 21756945, Praha 2, Nad Petruskou, 2162, 4 |
|
Ondřej Tejnora
|
Neaktivní
od 15.05.2012
|
předseda družstva |
14.01.2011 |
Adresa: |
12000, 21756945, Praha, Vinohrady, Nad Petruskou, 2162, 4, Nad Petruskou 2162/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Alexander Prokop
|
Neaktivní
od 14.01.2011
|
předseda družstva |
25.10.2007 |
Adresa: |
11000, 21703272, Praha 1, Vojtěšská, 232/15 |
|
Alexander Prokop
|
Neaktivní
od 14.01.2011
|
předseda družstva |
25.10.2007 |
Adresa: |
11000, 21703272, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 232, 15, Vojtěšská 232/15, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|