Ing.arch. JURAJ MURÍN
|
Aktivní
|
jednatel |
01.04.2021 |
Adresa: |
10400, 22642552, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, Lidického, 273, 3 |
|
Ing.arch. JURAJ MURÍN
|
Aktivní
|
jednatel |
01.04.2021 |
Adresa: |
10400, 22642552, Praha, Uhříněves, Lidického, 273, 3, Lidického 273/3, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Ing. PETR MICHÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.08.2018 |
Adresa: |
10600, 22685022, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Práčská, 2597, 93 |
|
Ing. PETR MICHÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.08.2018 |
Adresa: |
10600, 22685022, Praha, Záběhlice, Práčská, 2597, 93, Práčská 2597/93, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. MICHAL KLIMEŠ
|
Neaktivní
od 01.04.2021
|
jednatel |
09.10.2015 |
Adresa: |
25242, 28294831, Jesenice, Zdiměřice, Čápová, 316 |
|
Ing. MICHAL KLIMEŠ
|
Neaktivní
od 01.04.2021
|
jednatel |
09.10.2015 |
Adresa: |
25242, 28294831, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Čápová, 316, Čápová 316, Zdiměřice, 25242 Jesenice |
|
LUKÁŠ GULÍK
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
jednatel |
07.03.2014 |
Adresa: |
43511, 15460657, Lom, Lom, Luční, 945 |
|
LUKÁŠ GULÍK
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
jednatel |
07.03.2014 |
Adresa: |
43511, 15460657, Most, Lom, Lom, Luční, 945, Luční 945, 43511 Lom |
|
Ing. JIŘÍ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
jednatel |
07.06.2013 |
Adresa: |
25228, 6519865, Černošice, Černošice, Pražská, 1586 |
|
Ing. JIŘÍ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
jednatel |
07.06.2013 |
Adresa: |
25228, 6519865, Praha-západ, Černošice, Černošice, Pražská, 1586, Pražská 1586, 25228 Černošice |
|
Ing. Jiří Dvořák
|
Neaktivní
od 07.06.2013
|
jednatel |
08.06.2012 |
Adresa: |
25228, 6519865, Praha-západ, Černošice, Pražská, 1586 |
|
Ing. JIŘÍ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 07.06.2013
|
jednatel |
08.06.2012 |
Adresa: |
25228, 6519865, Praha-západ, Černošice, Černošice, Pražská, 1586, Pražská 1586, 25228 Černošice |
|
Valter Mikael Matts
|
Neaktivní
od 20.08.2018
|
jednatel |
01.01.2012 |
Adresa: |
16344, Spange, Dalängsvägen, 12a |
|
Valter Mikael Matts
|
Neaktivní
od 20.08.2018
|
jednatel |
01.01.2012 |
Adresa: |
12a, Spange, Dalängsvägen, 16344, Dalängsvägen, 16344 Spange, Švédsko |
|
Ing. Pavel Němec
|
Neaktivní
od 08.06.2012
|
jednatel |
24.11.2009 |
Adresa: |
15531, 25730291, Praha 5, Lipence, Pod Lečí, 589 |
|
Ing. Pavel Němec
|
Neaktivní
od 08.06.2012
|
jednatel |
24.11.2009 |
Adresa: |
15531, 25730291, Praha, Lipence, Pod Lečí, 589, Pod Lečí 589, Lipence, 15531 Praha 5 |
|
Björn Olof Mattson
|
Neaktivní
od 01.01.2012
|
jednatel |
09.03.2009 |
Adresa: |
44832 Floda, Berghultsvägen 6 |
|
Ing. Petr Fanta
|
Neaktivní
od 09.03.2009
|
jednatel |
05.11.2007 |
Adresa: |
25726, 3000435, Český Šternberk, 134 |
|
JUDr. Lukáš Semerák
|
Neaktivní
od 24.11.2009
|
jednatel |
05.11.2007 |
Adresa: |
70200, 3185672, Ostrava, Moravská Ostrava, Pobialova, 1208/21 |
|
Ing. Petr Fanta
|
Neaktivní
od 09.03.2009
|
jednatel |
05.11.2007 |
Adresa: |
25726, 3000435, Benešov, Český Šternberk, Český Šternberk, 134, č.p. 134, 25726 Český Šternberk |
|
JUDr. LUKÁŠ SEMERÁK
|
Neaktivní
od 24.11.2009
|
jednatel |
05.11.2007 |
Adresa: |
70200, 3185672, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Pobialova, 1208, 21, Pobialova 1208/21, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|