Ing. ZDIRAD SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.02.2015 |
Adresa: |
16000, 22185160, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Jednořadá, 1052, 51 |
|
RADEK SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.07.2013 |
Adresa: |
27801, 6136044, Zlončice, Zlončice, 78 |
|
Radek Svoboda
|
Aktivní
|
jednatel |
18.07.2013 |
Adresa: |
27801, 6136044, Mělník, Zlončice, Zlončice, 78, č.p. 78, 27801 Zlončice |
|
Ing. ZDIRAD SVOBODA
|
Neaktivní
od 11.12.2023
|
jednatel |
18.02.2015 |
Adresa: |
16000, 22185160, Praha, Bubeneč, Jednořadá, 1052, 51, Jednořadá 1052/51, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. ZDIRAD SVOBODA
|
Neaktivní
od 18.02.2015
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
16000, 22181211, Praha 6, Bubeneč, Puškinovo náměstí, 692, 17 |
|
Ing. Zdirad Svoboda
|
Neaktivní
od 18.02.2015
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
16000, 22181211, Praha, Bubeneč, Puškinovo náměstí, 692, 17, Puškinovo náměstí 692/17, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Zdirad Svoboda
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
16.01.2009 |
Adresa: |
16000, 22181211, Praha 6, Puškinovo nám., 17 |
|
Ing. Zdirad Svoboda
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
16.01.2009 |
Adresa: |
16000, 22181211, Praha, Bubeneč, Puškinovo náměstí, 692, 17, Puškinovo náměstí 692/17, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Radek Svoboda
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
jednatel |
12.11.2007 |
Adresa: |
27801, 3, Kralupy nad Vltavou, Zlončice, 78 |
|
Radek Svoboda
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
jednatel |
12.11.2007 |
Adresa: |
27801, 6221394, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, S. K. Neumanna, 78, S. K. Neumanna 78, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|