TETYANA SNYATOVSKA
|
Neaktivní
od 15.05.2018
|
jednatel |
16.11.2017 |
|
IGOR SNYATOVSKYY
|
Neaktivní
od 15.05.2018
|
jednatel |
18.11.2015 |
|
OLGA KOSTYUK
|
Neaktivní
od 15.05.2018
|
jednatel |
18.11.2015 |
|
LYUDMYLA NECHAYEVA
|
Neaktivní
od 15.05.2018
|
jednatel |
18.11.2015 |
|
IGOR SNYATOVSKYY
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
19800, 22423800, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 433, 65 |
|
OLGA KOSTYUK
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
19800, 22423800, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 433, 65 |
|
LYUDMYLA NECHAYEVA
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
19800, 22423800, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 433, 65 |
|
TETYANA SNYATOVSKA
|
Neaktivní
od 16.11.2017
|
jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21776172, Praha, Žižkov, Táboritská, 911, 1 |
|
ANDRIY KOSTYUK
|
Neaktivní
od 15.05.2018
|
jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21776172, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Táboritská, 911, 1 |
|
IGOR SNYATOVSKYY
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
19800, 22423800, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 433, 65, Poděbradská 433/65, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
OLGA KOSTYUK
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
19800, 22423800, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 433, 65, Poděbradská 433/65, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
LYUDMYLA NECHAYEVA
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
19800, 22423800, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 433, 65, Poděbradská 433/65, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
TETYANA SNYATOVSKA
|
Neaktivní
od 16.11.2017
|
jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21776172, Praha, Žižkov, Táboritská, 911, 1, Táboritská 911/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ANDRIY KOSTYUK
|
Neaktivní
od 15.05.2018
|
jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21776172, Praha, Žižkov, Táboritská, 911, 1, Táboritská 911/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Andriy Kostyuk
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
jednatel |
18.06.2009 |
Adresa: |
13000, 21776172, Praha 3, Žižkov, Táboritská, 911/1 |
|
Olga Kostyuk
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
jednatel |
18.06.2009 |
Adresa: |
13000, 21776172, Praha 3, Žižkov, Táboritská, 911/1 |
|
Lyudmyla Nechayeva
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
jednatel |
18.06.2009 |
Adresa: |
13000, 21776172, Praha 3, Žižkov, Táboritská, 911/1 |
|
Tetyana Snyatovska
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
jednatel |
18.06.2009 |
Adresa: |
13000, 21776172, Praha 3, Žižkov, Táboritská, 911/1 |
|
Andriy Kostyuk
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
jednatel |
18.06.2009 |
Adresa: |
13000, 21776172, Praha, Žižkov, Táboritská, 911, 1, Táboritská 911/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Olga Kostyuk
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
jednatel |
18.06.2009 |
Adresa: |
13000, 21776172, Praha, Žižkov, Táboritská, 911, 1, Táboritská 911/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Lyudmyla Nechayeva
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
jednatel |
18.06.2009 |
Adresa: |
13000, 21776172, Praha, Žižkov, Táboritská, 911, 1, Táboritská 911/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Tetyana Snyatovska
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
jednatel |
18.06.2009 |
Adresa: |
13000, 21776172, Praha, Žižkov, Táboritská, 911, 1, Táboritská 911/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Igor Snyatovskyy
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
jednatel |
06.11.2007 |
Adresa: |
Odesa, Soborné nám. 1/88a/88b |
|