ZBYNĚK SLAVÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.08.2016 |
Adresa: |
10300, 25062620, Hlavní město Praha, Praha, Benice, U zahrádek, 136 |
|
ZBYNĚK SLAVÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.08.2016 |
Adresa: |
10300, 25062620, Praha, Benice, U zahrádek, 136, U zahrádek 136, Benice, 10300 Praha 10 |
|
Zdeněk Blesk
|
Neaktivní
od 07.11.2007
|
člen představenstva |
07.11.2007 |
Adresa: |
14800, 21845808, Praha 4, Chodov, Filipova, 2019 |
|
Gustavo Guillen
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
předseda představenstva |
07.11.2007 |
Adresa: |
26202, 22964410, Stará Huť, Zahradní, 345 |
|
Miloš Vorel
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
člen představenstva |
07.11.2007 |
Adresa: |
25801, 3110958, Vlašim, Zahradní, 1279 |
|
Zdeněk Dlesk
|
Neaktivní
od 26.01.2016
|
člen představenstva |
07.11.2007 |
Adresa: |
14800, 21845808, Praha 4, Chodov, Filipova, 2019 |
|
Zbyněk Slavík
|
Neaktivní
od 14.08.2016
|
člen představenstva |
07.11.2007 |
Adresa: |
62100, 19473869, Brno, Medlánky, Meruňková, 342/2 |
|
Zdeněk Blesk
|
Neaktivní
od 07.11.2007
|
člen představenstva |
07.11.2007 |
Adresa: |
14800, 21845808, Praha, Chodov, Filipova, 2019, 12, Filipova 2019/12, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Gustavo Guillen
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
předseda představenstva |
07.11.2007 |
Adresa: |
26202, 22964410, Příbram, Stará Huť, Stará Huť, Zahradní, 345, Zahradní 345, 26202 Stará Huť |
|
Miloš Vorel
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
člen představenstva |
07.11.2007 |
Adresa: |
25801, 3110958, Benešov, Vlašim, Vlašim, Zahradní, 1279, Zahradní 1279, 25801 Vlašim |
|
Zdeněk Dlesk
|
Neaktivní
od 26.01.2016
|
člen představenstva |
07.11.2007 |
Adresa: |
14800, 21845808, Praha, Chodov, Filipova, 2019, 12, Filipova 2019/12, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Zbyněk Slavík
|
Neaktivní
od 14.08.2016
|
člen představenstva |
07.11.2007 |
Adresa: |
62100, 19473869, Brno-město, Brno, Medlánky, Meruňková, 342, 2, Meruňková 342/2, Medlánky, 62100 Brno |
|