Sebastien Dejanovski
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
16200, 22261541, Praha 6, Střešovice, Cukrovarnická, 563/1 |
|
Sebastien Dejanovski
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
16200, 22261541, Praha, Střešovice, Cukrovarnická, 563, 1, Cukrovarnická 563/1, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Sebastien Dejanovski
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
jednatel |
11.11.2009 |
Adresa: |
15000, 26179903, Praha 5, Smíchov, Randova, 3205/2 |
|
Sebastien Dejanovski
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
jednatel |
11.11.2009 |
Adresa: |
15000, 26179903, Praha, Smíchov, Randova, 3205, 2, Randova 3205/2, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Miroslava Púchy
|
Neaktivní
od 11.11.2009
|
jednatel |
14.03.2008 |
Adresa: |
10200, 24991961, Praha 10, Hostivař, Herbenova, 1369/49 |
|
MIROSLAVA PÚCHY
|
Neaktivní
od 11.11.2009
|
jednatel |
14.03.2008 |
Adresa: |
10200, 24991961, Praha, Hostivař, Herbenova, 1369, 49, Herbenova 1369/49, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Martina Hollasová
|
Neaktivní
od 14.03.2008
|
jednatel |
15.01.2008 |
Adresa: |
11000, 21693102, Praha 1, Široká, 37/7 |
|
Martina Hollasová
|
Neaktivní
od 14.03.2008
|
jednatel |
15.01.2008 |
Adresa: |
11000, 21693102, Praha, Josefov, Široká, 37, 7, Široká 37/7, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. Martin Žižka
|
Neaktivní
od 15.01.2008
|
jednatel |
22.11.2007 |
Adresa: |
14300, 21925178, Praha 4, Modřany, Kolářova, 902/28 |
|
Mgr. Martin Žižka
|
Neaktivní
od 15.01.2008
|
jednatel |
22.11.2007 |
Adresa: |
14300, 21925178, Praha, Modřany, Kolářova, 902, 28, Kolářova 902/28, Modřany, 14300 Praha 4 |
|