Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | OXFORD INVESTMENT a.s. v likvidaci |
ICO: | 28187156 |
Registrovaná adresa: | 12000, 21742294, Praha, Vinohrady, Varšavská, 290, 13, Varšavská 290/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
Začleněno na: | 12.11.2007 |
Datum ukončení: | 23.03.2022 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Elena Tsareva | Neaktivní od 23.03.2022 | člen dozorčí rady | 04.11.2009 |
|
|||
Denis Remezov | Neaktivní od 23.03.2022 | předseda dozorčí rady | 20.01.2009 |
|
|||
Wiktor Czerwiński | Neaktivní od 23.03.2022 | člen dozorčí rady | 20.01.2009 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Oleg Tsarev | Neaktivní od 23.03.2022 | člen představenstva | 04.11.2009 |
|
|||
Arthur Wagner | Neaktivní od 23.03.2022 | předseda představenstva | 20.01.2009 |
|
|||
Alexander Kozhevnikov | Neaktivní od 23.03.2022 | člen představenstva | 20.01.2009 |
|
|||
Maxim Stepanenko | Neaktivní od 20.01.2009 | předseda představenstva | 12.11.2007 |
|
|||
Viatcheslav Sidorin | Neaktivní od 20.01.2009 | člen představenstva | 12.11.2007 |
|
|||
Jan Havránek | Neaktivní od 04.11.2009 | člen představenstva | 12.11.2007 |
|
|||
Maxim Stepanenko | Neaktivní od 20.01.2009 | předseda představenstva | 12.11.2007 |
|
|||
Viatcheslav Sidorin | Neaktivní od 20.01.2009 | člen představenstva | 12.11.2007 |
|
|||
Jan Havránek | Neaktivní od 04.11.2009 | člen představenstva | 12.11.2007 |
|
Registrační číslo OXFORD INVESTMENT a.s. v likvidaci je 28187156.
Registrační adresa OXFORD INVESTMENT a.s. v likvidaci je 12000, 21742294, Praha, Vinohrady, Varšavská, 290, 13, Varšavská 290/13, Vinohrady, 12000 Praha 2.
OXFORD INVESTMENT a.s. v likvidaci byla založena 12.11.2007.