Ing. MILAN RICHTER
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.09.2023 |
Adresa: |
17000, 22308024, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37, Tusarova 1179/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Jiří Zmrzlík
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
29.03.2023 |
Adresa: |
17000, 22308024, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37, Tusarova 1179/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MILAN RICHTER
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.02.2023 |
Adresa: |
17000, 22308024, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37 |
|
Ing. JAN ZMRZLÍK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
03.02.2023 |
Adresa: |
17000, 22308024, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37 |
|
Ing. JAN BIHELLER
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.02.2023 |
Adresa: |
17000, 22308024, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37 |
|
Ing. Jan Biheller
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.02.2023 |
Adresa: |
17000, 22308024, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37, Tusarova 1179/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. JAN ZMRZLÍK
|
Neaktivní
od 29.03.2023
|
místopředseda výboru |
03.02.2023 |
Adresa: |
17000, 22308024, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37, Tusarova 1179/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MILAN RICHTER
|
Neaktivní
od 16.09.2023
|
předseda výboru |
03.02.2023 |
Adresa: |
17000, 22308024, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37, Tusarova 1179/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. ROBERT BUCHNER
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
Předseda výboru |
25.03.2020 |
Adresa: |
17000, 22308024, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37 |
|
Ing. JAN BIHELLER
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
Člen výboru |
25.03.2020 |
Adresa: |
17000, 22308024, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37 |
|
VLADIMÍRA ČERVOVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
Člen výboru |
25.03.2020 |
Adresa: |
17000, 22308024, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37 |
|
Ing. ROBERT BUCHNER
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
Předseda výboru |
25.03.2020 |
Adresa: |
17000, 22308024, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37, Tusarova 1179/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Jan Biheller
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
Člen výboru |
25.03.2020 |
Adresa: |
17000, 22308024, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37, Tusarova 1179/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
VLADIMÍRA ČERVOVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
Člen výboru |
25.03.2020 |
Adresa: |
17000, 22308024, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37, Tusarova 1179/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. ROBERT BUCHNER
|
Neaktivní
od 25.03.2020
|
předseda výboru |
04.05.2017 |
Adresa: |
17000, 22308024, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37 |
|
Ing. JAN BIHELLER
|
Neaktivní
od 25.03.2020
|
člen výboru |
04.05.2017 |
Adresa: |
17000, 22308024, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37 |
|
VLADIMÍRA ČERVOVÁ
|
Neaktivní
od 25.03.2020
|
člen výboru |
04.05.2017 |
Adresa: |
17000, 22308024, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37 |
|
Ing. ROBERT BUCHNER
|
Neaktivní
od 25.03.2020
|
předseda výboru |
04.05.2017 |
Adresa: |
17000, 22308024, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37, Tusarova 1179/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Jan Biheller
|
Neaktivní
od 25.03.2020
|
člen výboru |
04.05.2017 |
Adresa: |
17000, 22308024, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37, Tusarova 1179/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
VLADIMÍRA ČERVOVÁ
|
Neaktivní
od 25.03.2020
|
člen výboru |
04.05.2017 |
Adresa: |
17000, 22308024, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37, Tusarova 1179/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. ROBERT BUCHNER
|
Neaktivní
od 04.05.2017
|
předseda výboru |
09.08.2015 |
Adresa: |
17000, 22308024, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37 |
|
Ing. ROBERT BUCHNER
|
Neaktivní
od 04.05.2017
|
předseda výboru |
09.08.2015 |
Adresa: |
17000, 22308024, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37, Tusarova 1179/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Robert Buchner
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
předseda výboru |
08.12.2007 |
Adresa: |
17000, Praha 7 - Holešovice, Tusarova, 1179/37 |
|
Ing. Jan Biheller
|
Neaktivní
od 04.05.2017
|
člen výboru |
08.12.2007 |
Adresa: |
17000, Praha 7 - Holešovice, Tusarova, 1179/37 |
|
Vladimíra Červová
|
Neaktivní
od 04.05.2017
|
člen výboru |
08.12.2007 |
Adresa: |
17000, Praha 7 - Holešovice, Tusarova, 1179/37 |
|
Ing. ROBERT BUCHNER
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
předseda výboru |
08.12.2007 |
Adresa: |
17000, 22308024, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37, Tusarova 1179/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Jan Biheller
|
Neaktivní
od 04.05.2017
|
člen výboru |
08.12.2007 |
Adresa: |
17000, 22308024, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37, Tusarova 1179/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
VLADIMÍRA ČERVOVÁ
|
Neaktivní
od 04.05.2017
|
člen výboru |
08.12.2007 |
Adresa: |
17000, 22308024, Praha, Holešovice, Tusarova, 1179, 37, Tusarova 1179/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|