HEIKO SÜSS
|
Neaktivní
od 16.08.2018
|
Člen orgánu |
19.12.2017 |
Adresa: |
63849, Leidersbach, Führweg 32 |
|
HEIKO SÜSS
|
Neaktivní
od 16.08.2018
|
Člen orgánu |
19.12.2017 |
Adresa: |
Leidersbach, Führweg 32, 63849, Führweg 32, 63849 Leidersbach, Německo |
|
WENZEL ROCHUS BENEDIKT HOBERG
|
Neaktivní
od 26.07.2018
|
Předseda představenstva |
12.12.2017 |
Adresa: |
65193, Wiesbaden, Rößlerstraße 7 |
|
MICHAEL ACHMED TAUFIQUI VON AHLEFELDT-DEHN
|
Neaktivní
od 16.08.2018
|
Člen představenstva |
12.12.2017 |
Adresa: |
63322, Rödemark, Pestalozzistraße 64 |
|
WENZEL ROCHUS BENEDIKT HOBERG
|
Neaktivní
od 26.07.2018
|
Předseda představenstva |
12.12.2017 |
Adresa: |
Wiesbaden, Rößlerstraße 7, 65193, Rößlerstraße 7, 65193 Wiesbaden, Německo |
|
MICHAEL ACHMED TAUFIQUI VON AHLEFELDT-DEHN
|
Neaktivní
od 16.08.2018
|
Člen představenstva |
12.12.2017 |
Adresa: |
Rödemark, Pestalozzistraße 64, 63322, Pestalozzistraße 64, 63322 Rödemark, Německo |
|
GABRIELA PORUPKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2017
|
člen představenstva |
29.11.2017 |
Adresa: |
60200, 19175426, Brno-město, Brno, Veveří, Dřevařská, 846, 2 |
|
MIROSLAV DUDEK
|
Neaktivní
od 12.12.2017
|
člen představenstva |
29.11.2017 |
Adresa: |
33842, 7107013, Rokycany, Hrádek, Nová Huť, 1. máje, 163 |
|
WENZEL ROCHUS BENEDIKT HOBERG
|
Neaktivní
od 12.12.2017
|
člen představenstva |
29.11.2017 |
Adresa: |
65193, Wiesbaden, Rößlerstraße 7 |
|
GABRIELA PORUPKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2017
|
člen představenstva |
29.11.2017 |
Adresa: |
60200, 19175426, Brno-město, Brno, Veveří, Dřevařská, 846, 2, Dřevařská 846/2, Veveří, 60200 Brno |
|
MIROSLAV DUDEK
|
Neaktivní
od 12.12.2017
|
člen představenstva |
29.11.2017 |
Adresa: |
33842, 7107013, Rokycany, Hrádek, Nová Huť, 1. máje, 163, 1. máje 163, Nová Huť, 33842 Hrádek |
|
WENZEL ROCHUS BENEDIKT HOBERG
|
Neaktivní
od 12.12.2017
|
člen představenstva |
29.11.2017 |
Adresa: |
Wiesbaden, Rößlerstraße 7, 65193, Rößlerstraße 7, 65193 Wiesbaden, Německo |
|
DAGMAR CABEJŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2017
|
Člen představenstva |
11.03.2017 |
Adresa: |
16300, 25636235, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Na Fialce II, 1637, 54 |
|
DAGMAR CABEJŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2017
|
Člen představenstva |
11.03.2017 |
Adresa: |
16300, 25636235, Praha, Řepy, Na Fialce II, 1637, 54, Na Fialce II 1637/54, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
BIRGITTA MARIE PASSBURG
|
Neaktivní
od 29.11.2017
|
předseda představenstva |
06.12.2016 |
Adresa: |
16000, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, U Písecké brány, 241, 18 |
|
BIRGITTA MARIE PASSBURG
|
Neaktivní
od 29.11.2017
|
předseda představenstva |
06.12.2016 |
Adresa: |
16000, 22215794, Praha, Hradčany, U Písecké brány, 241, 18, U Písecké brány 241/18, Hradčany, 16000 Praha 6 |
|
MARIE PASSBURG
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
předseda představenstva |
05.12.2016 |
Adresa: |
16000, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, U Písecké brány, 241, 18 |
|
JONAS HANSSON
|
Neaktivní
od 11.03.2017
|
člen představenstva |
05.12.2016 |
Adresa: |
226 54 , Lund, SE, Stenäldersvägen 43 |
|
MARIE PASSBURG
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
předseda představenstva |
05.12.2016 |
Adresa: |
16000, 22215794, Praha, Hradčany, U Písecké brány, 241, 18, U Písecké brány 241/18, Hradčany, 16000 Praha 6 |
|
JONAS HANSSON
|
Neaktivní
od 11.03.2017
|
člen představenstva |
05.12.2016 |
Adresa: |
226 54 , Lund, SE, Stenäldersvägen 43, Stenäldersvägen 43, 226 54 , Lund, SE, Švédsko |
|
MARIE PASSBURG
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
předseda představenstva |
18.10.2016 |
Adresa: |
16000, 22215794, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, U Písecké brány, 241, 18 |
|
MARIE PASSBURG
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
předseda představenstva |
18.10.2016 |
Adresa: |
16000, 22215794, Praha, Hradčany, U Písecké brány, 241, 18, U Písecké brány 241/18, Hradčany, 16000 Praha 6 |
|
JONAS HANSSON
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
člen představenstva |
07.01.2016 |
Adresa: |
22654, Lund, Sten ldersvägen 43 |
|
JONAS HANSSON
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
člen představenstva |
07.01.2016 |
Adresa: |
Lund, Sten ldersvägen 43, 22654, Sten ldersvägen 43, 22654 Lund, Švédsko |
|
NICKLAS LEIF OLA LINDBERG
|
Neaktivní
od 07.01.2016
|
člen představenstva |
31.03.2015 |
Adresa: |
16775, Bromma, Moravagen 13 |
|
MARIE PASSBURG
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
předseda představenstva |
31.03.2015 |
Adresa: |
12940, Hägersten, Pettersbergsvägen 56 |
|
NICKLAS LEIF OLA LINDBERG
|
Neaktivní
od 07.01.2016
|
člen představenstva |
31.03.2015 |
Adresa: |
Bromma, Moravagen 13, 16775, Moravagen 13, 16775 Bromma, Švédsko |
|
MARIE PASSBURG
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
předseda představenstva |
31.03.2015 |
Adresa: |
Hägersten, Pettersbergsvägen 56, 12940, Pettersbergsvägen 56, 12940 Hägersten, Švédsko |
|
CHRISTOPH HUSMANN
|
Neaktivní
od 07.11.2014
|
předseda představenstva |
07.11.2014 |
Adresa: |
45239, Essen, Schiefenberg 34 |
|
CHRISTOPH HUSMANN
|
Neaktivní
od 07.11.2014
|
předseda představenstva |
07.11.2014 |
Adresa: |
Essen, Schiefenberg 34, 45239, Schiefenberg 34, 45239 Essen, Německo |
|
Robert Bambach
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
předseda představenstva |
29.08.2014 |
Adresa: |
47259, Duisburg, Böckumer Burgweg 32 |
|
Dirk von Keitz
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
místopředseda představenstva |
29.08.2014 |
Adresa: |
42109, Wuppertal, Hainstrasse 53 |
|
Thorsten Kraney
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
člen představenstva |
29.08.2014 |
Adresa: |
Niederbonsfeld, Hattingen, Am Mergenbaum 5 |
|
Robert Bambach
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
předseda představenstva |
29.08.2014 |
Adresa: |
Duisburg, Böckumer Burgweg 32, 47259, Böckumer Burgweg 32, 47259 Duisburg, Německo |
|
Dirk von Keitz
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
místopředseda představenstva |
29.08.2014 |
Adresa: |
Wuppertal, Hainstrasse 53, 42109, Hainstrasse 53, 42109 Wuppertal, Německo |
|
Thorsten Kraney
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
člen představenstva |
29.08.2014 |
Adresa: |
Niederbonsfeld, Hattingen, Am Mergenbaum 5, Am Mergenbaum 5, Niederbonsfeld, Hattingen, Německo |
|
PETER NOACK
|
Neaktivní
od 29.08.2014
|
předseda představenstva |
15.11.2013 |
Adresa: |
16000, 22178244, Praha 6, Bubeneč, Štursova, 445, 2 |
|
PETR BENEŠ
|
Neaktivní
od 29.08.2014
|
člen představenstva |
15.11.2013 |
Adresa: |
14200, 21808015, Praha 4, Braník, Nad lesním divadlem, 1113, 18 |
|
JAKUB MIKULÁŠEK
|
Neaktivní
od 29.08.2014
|
člen představenstva |
15.11.2013 |
Adresa: |
18200, 22395768, Praha 8, Troja, Trojská, 85, 121 |
|
PETER NOACK
|
Neaktivní
od 29.08.2014
|
předseda představenstva |
15.11.2013 |
Adresa: |
16000, 22178244, Praha, Bubeneč, Štursova, 445, 2, Štursova 445/2, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
PETR BENEŠ
|
Neaktivní
od 29.08.2014
|
člen představenstva |
15.11.2013 |
Adresa: |
14200, 21808015, Praha, Braník, Nad lesním divadlem, 1113, 18, Nad lesním divadlem 1113/18, Braník, 14200 Praha 4 |
|
JAKUB MIKULÁŠEK
|
Neaktivní
od 29.08.2014
|
člen představenstva |
15.11.2013 |
Adresa: |
18200, 22395768, Praha, Troja, Trojská, 85, 121, Trojská 85/121, Troja, 18200 Praha 8 |
|
Mgr. Pavel Dobrovský
|
Neaktivní
od 15.11.2013
|
člen představenstva |
12.11.2012 |
Adresa: |
16000, 22178554, Praha 6, Bubeneč, Eliášova, 468, 30 |
|
Mgr. Pavel Dobrovský
|
Neaktivní
od 15.11.2013
|
člen představenstva |
12.11.2012 |
Adresa: |
16000, 22178554, Praha, Bubeneč, Eliášova, 468, 30, Eliášova 468/30, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. Pavel Dobrovský
|
Neaktivní
od 12.11.2012
|
člen představenstva |
26.11.2010 |
Adresa: |
16000, 22179208, Praha 6, Verdunská, 532, 8 |
|
Mgr. Pavel Dobrovský
|
Neaktivní
od 12.11.2012
|
člen představenstva |
26.11.2010 |
Adresa: |
16000, 22179208, Praha, Bubeneč, Verdunská, 532, 8, Verdunská 532/8, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. Daniel Slavík
|
Neaktivní
od 26.11.2010
|
člen představenstva |
16.11.2007 |
Adresa: |
18100, 22397990, Praha 8, U Pentlovky, 469 |
|
Mgr. Daniel Slavík
|
Neaktivní
od 26.11.2010
|
člen představenstva |
16.11.2007 |
Adresa: |
18100, 22397990, Praha, Troja, U Pentlovky, 469, 1, U Pentlovky 469/1, Troja, 18100 Praha 8 |
|