PATRIK FAKHER
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
člen představenstva |
15.01.2016 |
Adresa: |
14000, 27111318, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Dolnokrčská, 2035, 17 |
|
PATRIK FAKHER
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
člen představenstva |
15.01.2016 |
Adresa: |
14000, 27111318, Praha, Krč, Dolnokrčská, 2035, 17, Dolnokrčská 2035/17, Krč, 14000 Praha 4 |
|
PATRIK FAKHER
|
Neaktivní
od 15.01.2016
|
člen představenstva |
03.04.2015 |
Adresa: |
14900, 21839247, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Chalupkova, 1371, 2 |
|
Ing. JINDŘICH ČERNÝ
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
předseda představenstva |
03.04.2015 |
Adresa: |
18100, 22319379, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Toruňská, 328, 2 |
|
MARTIN BURIÁN
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
člen představenstva |
03.04.2015 |
Adresa: |
10900, 22691081, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Nad přehradou, 408 |
|
Patrik Fakher
|
Neaktivní
od 15.01.2016
|
člen představenstva |
03.04.2015 |
Adresa: |
14900, 21839247, Praha, Chodov, Chalupkova, 1371, 2, Chalupkova 1371/2, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
MARTIN BURIÁN
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
člen představenstva |
03.04.2015 |
Adresa: |
10900, 22691081, Praha, Horní Měcholupy, Nad přehradou, 408, Nad přehradou 408, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Ing. Jindřich Černý
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
předseda představenstva |
03.04.2015 |
Adresa: |
18100, 22319379, Praha, Bohnice, Toruňská, 328, 2, Toruňská 328/2, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Jindřich Černý
|
Neaktivní
od 03.04.2015
|
předseda představenstva |
16.11.2007 |
Adresa: |
18100, 22319379, Praha 8, Bohnice, Toruňská, 328 |
|
Omar Fakher
|
Neaktivní
od 03.04.2015
|
místopředseda představenstva |
16.11.2007 |
Adresa: |
14300, 21857041, Praha 4, U Vlečky, 2166/7 |
|
Kateřina Fakherová
|
Neaktivní
od 03.04.2015
|
člen představenstva |
16.11.2007 |
Adresa: |
14300, 21857041, Praha 4, U vlečky, 2166/7 |
|
Ing. Jindřich Černý
|
Neaktivní
od 03.04.2015
|
předseda představenstva |
16.11.2007 |
Adresa: |
18100, 22319379, Praha, Bohnice, Toruňská, 328, 2, Toruňská 328/2, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Omar Fakher
|
Neaktivní
od 03.04.2015
|
místopředseda představenstva |
16.11.2007 |
Adresa: |
14300, 21857041, Praha, Komořany, U vlečky, 2166, 7, U vlečky 2166/7, Komořany, 14300 Praha 4 |
|
Kateřina Fakherová
|
Neaktivní
od 03.04.2015
|
člen představenstva |
16.11.2007 |
Adresa: |
14300, 21857041, Praha, Komořany, U vlečky, 2166, 7, U vlečky 2166/7, Komořany, 14300 Praha 4 |
|