PAVEL PŘEROST
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
14.07.2018 |
Adresa: |
27744, 2112779, Mělník, Vojkovice, Vojkovice, 119 |
|
PETR PAVLÍČEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
14.07.2018 |
Adresa: |
27744, 2112779, Mělník, Vojkovice, Vojkovice, 119 |
|
RADEK ČERVENKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
14.07.2018 |
Adresa: |
13000, 21786917, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Biskupcova, 1809, 45 |
|
PAVEL PŘEROST
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
14.07.2018 |
Adresa: |
27744, 2112779, Mělník, Vojkovice, Vojkovice, 119, č.p. 119, 27744 Vojkovice |
|
PETR PAVLÍČEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
14.07.2018 |
Adresa: |
27744, 2112779, Mělník, Vojkovice, Vojkovice, 119, č.p. 119, 27744 Vojkovice |
|
RADEK ČERVENKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
14.07.2018 |
Adresa: |
13000, 21786917, Praha, Žižkov, Biskupcova, 1809, 45, Biskupcova 1809/45, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JURAJ CHOVANEC
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
předseda výboru |
01.05.2015 |
Adresa: |
28915, 1142755, Nymburk, Kounice, Kounice, 373 |
|
JURAJ CHOVANEC
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
předseda výboru |
01.05.2015 |
Adresa: |
28915, 1142755, Nymburk, Kounice, Kounice, 373, č.p. 373, 28915 Kounice |
|
Juraj Chovanec
|
Neaktivní
od 01.05.2015
|
předseda výboru |
11.03.2009 |
Adresa: |
27744, 2112779, Vojkovice, 119 |
|
Juraj Chovanec
|
Neaktivní
od 01.05.2015
|
předseda výboru |
11.03.2009 |
Adresa: |
27744, 2112779, Mělník, Vojkovice, Vojkovice, 119, č.p. 119, 27744 Vojkovice |
|
Monika Broschová
|
Neaktivní
od 11.03.2009
|
předseda |
13.12.2007 |
Adresa: |
27744, 2112779, Vojkovice, 119 |
|
Petr Pavlíček
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
místopředseda |
13.12.2007 |
Adresa: |
27744, 2112779, Vojkovice, 119 |
|
Silvie Brožová
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
člen |
13.12.2007 |
Adresa: |
46365, 14913852, Nové Město pod Smrkem, Ludvíkovská, 625 |
|
Monika Broschová
|
Neaktivní
od 11.03.2009
|
předseda |
13.12.2007 |
Adresa: |
27744, 2112779, Mělník, Vojkovice, Vojkovice, 119, č.p. 119, 27744 Vojkovice |
|
PETR PAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
místopředseda |
13.12.2007 |
Adresa: |
27744, 2112779, Mělník, Vojkovice, Vojkovice, 119, č.p. 119, 27744 Vojkovice |
|
Silvie Brožová
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
člen |
13.12.2007 |
Adresa: |
46365, 14913852, Liberec, Nové Město pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Ludvíkovská, 625, Ludvíkovská 625, 46365 Nové Město pod Smrkem |
|