KAREL JÍLEK
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
člen představenstva |
28.11.2014 |
Adresa: |
14000, 21912891, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Bítovská, 1212, 10 |
|
KAREL JÍLEK
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
člen představenstva |
28.11.2014 |
Adresa: |
14000, 21912891, Praha, Michle, Bítovská, 1212, 10, Bítovská 1212/10, Michle, 14000 Praha 4 |
|
JAN VRÁTNÝ
|
Neaktivní
od 28.11.2014
|
člen představenstva |
14.05.2013 |
Adresa: |
18400, 26017393, Praha 8, Čimice, Zaječická, 834, 5 |
|
JIŘÍ MAŘAS
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
předseda představenstva |
14.05.2013 |
Adresa: |
29501, 15562719, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Lidická, 1000 |
|
MICHAL HRUBÝ
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
člen představenstva |
14.05.2013 |
Adresa: |
13000, 22773193, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Na Parukářce, 2772, 3 |
|
JAN VRÁTNÝ
|
Neaktivní
od 28.11.2014
|
člen představenstva |
14.05.2013 |
Adresa: |
18400, 26017393, Praha, Čimice, Zaječická, 834, 5, Zaječická 834/5, Čimice, 18400 Praha 8 |
|
MICHAL HRUBÝ
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
člen představenstva |
14.05.2013 |
Adresa: |
13000, 22773193, Praha, Žižkov, Na Parukářce, 2772, 3, Na Parukářce 2772/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JIŘÍ MAŘAS
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
předseda představenstva |
14.05.2013 |
Adresa: |
29501, 15562719, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Lidická, 1000, Lidická 1000, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
Mgr. Jiří Mařas
|
Neaktivní
od 14.05.2013
|
předseda představenstva |
05.12.2007 |
Adresa: |
29501, 15562719, Mnichovo Hradiště, Lidická, 1000 |
|
Mgr. Jan Vrátný
|
Neaktivní
od 14.05.2013
|
člen představenstva |
05.12.2007 |
Adresa: |
18000, Praha, Praha 8, Zaječická, 834/5 |
|
Ing. Petr Kutný
|
Neaktivní
od 14.05.2013
|
člen představenstva |
05.12.2007 |
Adresa: |
30100, Plzeň, K. Berana, 37 |
|
Mgr. JIŘÍ MAŘAS
|
Neaktivní
od 14.05.2013
|
předseda představenstva |
05.12.2007 |
Adresa: |
29501, 15562719, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Lidická, 1000, Lidická 1000, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
Mgr. JAN VRÁTNÝ
|
Neaktivní
od 14.05.2013
|
člen představenstva |
05.12.2007 |
Adresa: |
18400, 26017393, Praha, Čimice, Zaječická, 834, 5, Zaječická 834/5, Čimice, 18400 Praha 8 |
|
Ing. Petr Kutný
|
Neaktivní
od 14.05.2013
|
člen představenstva |
05.12.2007 |
Adresa: |
32600, 24402834, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Na Břehu, 37, 4, Na Břehu 37/4, Koterov, 32600 Plzeň |
|