Mgr. DAVID ZLATNÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.09.2020 |
Adresa: |
15500, 27918971, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Jindřicha Jindřicha, 2686, 5 |
|
Mgr. DAVID ZLATNÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.09.2020 |
Adresa: |
15500, 27918971, Praha, Stodůlky, Jindřicha Jindřicha, 2686, 5, Jindřicha Jindřicha 2686/5, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
MARTINA ZLATNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2020
|
jednatel |
31.03.2018 |
Adresa: |
15800, 22703748, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, V hůrkách, 2143, 5 |
|
MARTINA ZLATNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2020
|
jednatel |
31.03.2018 |
Adresa: |
15800, 22703748, Praha, Stodůlky, V hůrkách, 2143, 5, V hůrkách 2143/5, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
MARTINA ZLATNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2018
|
jednatel |
28.10.2016 |
Adresa: |
15500, 27918971, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Jindřicha Jindřicha, 2686, 5 |
|
MARTINA ZLATNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2018
|
jednatel |
28.10.2016 |
Adresa: |
15500, 27918971, Praha, Stodůlky, Jindřicha Jindřicha, 2686, 5, Jindřicha Jindřicha 2686/5, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
JOSEF BRYCHCA
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
jednatel |
01.05.2015 |
Adresa: |
25301, 73558834, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Chrtínská, 2434 |
|
JOSEF BRYCHCA
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
jednatel |
01.05.2015 |
Adresa: |
25301, 73558834, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Chrtínská, 2434, Chrtínská 2434, 25301 Hostivice |
|
Viktor Kamas
|
Neaktivní
od 13.04.2012
|
jednatel |
05.12.2007 |
Adresa: |
70030, Ostrava, Hrabůvka, Klegova, 1488/82 |
|
Josef Brychca
|
Neaktivní
od 01.05.2015
|
jednatel |
05.12.2007 |
Adresa: |
15000, 22106073, Praha 5, Smíchov, Pod Hybšmankou, 2817/5 |
|
Viktor Kamas
|
Neaktivní
od 13.04.2012
|
jednatel |
05.12.2007 |
Adresa: |
70030, 3251926, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Klegova, 1488, 80, Klegova 1488/80, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Josef Brychca
|
Neaktivní
od 01.05.2015
|
jednatel |
05.12.2007 |
Adresa: |
15000, 22106073, Praha, Smíchov, Pod Hybšmankou, 2817, 5, Pod Hybšmankou 2817/5, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|