PAVEL ANDĚL
|
Aktivní
|
člen správní rady |
12.08.2021 |
Adresa: |
11000, 21702306, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, V jirchářích, 152, 14 |
|
VÍT ŠUBERT
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
12.08.2021 |
Adresa: |
25066, 25620690, Praha-východ, Zdiby, Zdiby, Habrová, 129 |
|
PAVEL ANDĚL
|
Aktivní
|
člen správní rady |
12.08.2021 |
Adresa: |
11000, 21702306, Praha, Nové Město, V jirchářích, 152, 14, V jirchářích 152/14, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
VÍT ŠUBERT
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
12.08.2021 |
Adresa: |
25066, 25620690, Praha-východ, Zdiby, Zdiby, Habrová, 129, Habrová 129, 25066 Zdiby |
|
TEREZA STOPKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
25.11.2016 |
Adresa: |
11800, 21695172, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, U lužického semináře, 108, 36 |
|
TEREZA STOPKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
25.11.2016 |
Adresa: |
11800, 21695172, Praha, Malá Strana, U lužického semináře, 108, 36, U lužického semináře 108/36, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
JIŘÍ DOBEŠ
|
Neaktivní
od 12.08.2021
|
Člen statutárního orgánu |
19.01.2019 |
Adresa: |
26601, 26693046, Beroun, Beroun, Beroun-Závodí, Na Cibulce, 858 |
|
JIŘÍ DOBEŠ
|
Neaktivní
od 12.08.2021
|
Člen statutárního orgánu |
19.01.2019 |
Adresa: |
26601, 26693046, Beroun, Beroun, Beroun-Závodí, Na Cibulce, 858, Na Cibulce 858, Beroun-Závodí, 26601 Beroun |
|
PAVEL KYSELA
|
Neaktivní
od 12.08.2021
|
člen správní rady |
05.01.2018 |
Adresa: |
16000, 76044980, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Na Marně, 1135, 7 |
|
PAVEL KYSELA
|
Neaktivní
od 12.08.2021
|
člen správní rady |
05.01.2018 |
Adresa: |
16000, 76044980, Praha, Bubeneč, Na Marně, 1135, 7, Na Marně 1135/7, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. PETR KULIŠ
|
Neaktivní
od 19.01.2019
|
člen statutárního orgánu |
25.11.2016 |
Adresa: |
19000, 27825299, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Jana Přibíka, 955, 19 |
|
Ing. JIŘÍ KYSELA
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
člen správní rady |
25.11.2016 |
Adresa: |
17000, 22310673, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Bubenská, 1377, 37 |
|
Ing. PETR KULIŠ
|
Neaktivní
od 19.01.2019
|
člen statutárního orgánu |
25.11.2016 |
Adresa: |
19000, 27825299, Praha, Vysočany, Jana Přibíka, 955, 19, Jana Přibíka 955/19, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Ing. JIŘÍ KYSELA
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
člen správní rady |
25.11.2016 |
Adresa: |
17000, 22310673, Praha, Holešovice, Bubenská, 1377, 37, Bubenská 1377/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
PETR RYSKA
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
Člen správní rady |
03.08.2016 |
Adresa: |
18600, 27989500, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Křižíkova, 53, 52a |
|
PETR RYSKA
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
Člen správní rady |
03.08.2016 |
Adresa: |
18600, 27989500, Praha, Karlín, Křižíkova, 53, 52a, Křižíkova 53/52a, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
PETR RYSKA
|
Neaktivní
od 03.08.2016
|
Člen správní rady |
25.05.2016 |
Adresa: |
12000, 21751510, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Na Kozačce, 1212, 4 |
|
PETR RYSKA
|
Neaktivní
od 03.08.2016
|
Člen správní rady |
25.05.2016 |
Adresa: |
12000, 21751510, Praha, Vinohrady, Na Kozačce, 1212, 4, Na Kozačce 1212/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
LUCIE CERHOVÁ
|
Neaktivní
od 25.05.2016
|
člen správní rady |
28.08.2015 |
Adresa: |
15200, 25619306, Praha, Hlubočepy, Slivenecká, 1121, 72 |
|
LUCIE CERHOVÁ
|
Neaktivní
od 25.05.2016
|
člen správní rady |
28.08.2015 |
Adresa: |
15200, 25619306, Praha, Hlubočepy, Slivenecká, 1121, 72, Slivenecká 1121/72, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
MARIE FRNOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 28.08.2015
|
člen správní rady |
19.08.2015 |
Adresa: |
37004, 23372257, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Klavíkova, 1563, 1 |
|
VÍT ŠUBERT
|
Neaktivní
od 12.08.2021
|
člen správní rady |
19.08.2015 |
Adresa: |
25066, 25620690, Praha-východ, Zdiby, Zdiby, Habrová, 129 |
|
MARIE FRNOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 28.08.2015
|
člen správní rady |
19.08.2015 |
Adresa: |
37004, 23372257, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Klavíkova, 1563, 1, Klavíkova 1563/1, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
VÍT ŠUBERT
|
Neaktivní
od 12.08.2021
|
člen správní rady |
19.08.2015 |
Adresa: |
25066, 25620690, Praha-východ, Zdiby, Zdiby, Habrová, 129, Habrová 129, 25066 Zdiby |
|
MARIE FRNOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
člen správní rady |
25.07.2015 |
Adresa: |
73532, 14237016, Karviná, Rychvald, Rychvald, Hraniční, 863 |
|
MARIE FRNOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
člen správní rady |
25.07.2015 |
Adresa: |
73532, 14237016, Karviná, Rychvald, Rychvald, Hraniční, 863, Hraniční 863, 73532 Rychvald |
|
MARIE CHLEBÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2015
|
člen správní rady |
16.08.2014 |
Adresa: |
73532, 14237016, Rychvald, Rychvald, Hraniční, 863 |
|
PAVEL KYSELA
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
člen správní rady |
16.08.2014 |
Adresa: |
15000, 27561313, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na Doubkové, 3240, 5a |
|
MARIE CHLEBÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2015
|
člen správní rady |
16.08.2014 |
Adresa: |
73532, 14237016, Karviná, Rychvald, Rychvald, Hraniční, 863, Hraniční 863, 73532 Rychvald |
|
PAVEL KYSELA
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
člen správní rady |
16.08.2014 |
Adresa: |
15000, 27561313, Praha, Smíchov, Na Doubkové, 3240, 5a, Na Doubkové 3240/5a, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Jirí Kysela
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
člen správní rady |
29.03.2012 |
Adresa: |
17000, 22310673, Praha 7, Bubenská, 37 |
|
Ing. Jirí Kysela
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
člen správní rady |
29.03.2012 |
Adresa: |
17000, 22310673, Praha, Holešovice, Bubenská, 1377, 37, Bubenská 1377/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Anna Berdychová
|
Neaktivní
od 29.03.2012
|
člen správní rady |
01.06.2011 |
Adresa: |
14800, 26547571, Praha 4, Na Lhotech, 1438, 32 |
|
Ing. Zdeněk Pilz
|
Neaktivní
od 16.08.2014
|
člen správní rady |
01.06.2011 |
Adresa: |
10400, 22727728, Praha 10, Uhříněves, Kašovická, 969, 3 |
|
Ing. Anna Berdychová
|
Neaktivní
od 29.03.2012
|
člen správní rady |
01.06.2011 |
Adresa: |
14800, 26547571, Praha, Kunratice, Na lhotech, 1438, 32, Na lhotech 1438/32, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Zdeněk Pilz
|
Neaktivní
od 16.08.2014
|
člen správní rady |
01.06.2011 |
Adresa: |
10400, 22727728, Praha, Uhříněves, Kašovická, 969, 3, Kašovická 969/3, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Ing. František Schneider
|
Neaktivní
od 01.06.2011
|
člen správní rady |
27.11.2007 |
Adresa: |
25229, 25283855, Karlík, Panská, 988 |
|
Martin Zikmunda
|
Neaktivní
od 01.06.2011
|
člen správní rady |
27.11.2007 |
Adresa: |
28802, 1219626, Nymburk, Purkyňova, 775 |
|
Dita Tlustá
|
Neaktivní
od 16.08.2014
|
člen správní rady |
27.11.2007 |
Adresa: |
27309, Kladno, M. Majerové, 900 |
|
Vít Šubert
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
člen správní rady |
27.11.2007 |
Adresa: |
25066, 25620690, Zdiby, Habrová, 129 |
|
Tereza Stopková
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
člen správní rady |
27.11.2007 |
Adresa: |
11800, 21695172, Praha 1, U Lužického semináře, 108/36 |
|
Ing. FRANTIŠEK SCHNEIDER
|
Neaktivní
od 01.06.2011
|
člen správní rady |
27.11.2007 |
Adresa: |
25229, 25283855, Praha-západ, Karlík, Karlík, Panská, 988, Panská 988, 25229 Karlík |
|
Martin Zikmunda
|
Neaktivní
od 01.06.2011
|
člen správní rady |
27.11.2007 |
Adresa: |
28802, 1219626, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Purkyňova, 775, 79, Purkyňova 775/79, 28802 Nymburk |
|
Dita Tlustá
|
Neaktivní
od 16.08.2014
|
člen správní rady |
27.11.2007 |
Adresa: |
900, Kladno, M. Majerové, 27309, M. Majerové 900, 27309 Kladno, Česká republika |
|
VÍT ŠUBERT
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
člen správní rady |
27.11.2007 |
Adresa: |
25066, 25620690, Praha-východ, Zdiby, Zdiby, Habrová, 129, Habrová 129, 25066 Zdiby |
|
TEREZA STOPKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
člen správní rady |
27.11.2007 |
Adresa: |
11800, 21695172, Praha, Malá Strana, U lužického semináře, 108, 36, U lužického semináře 108/36, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|