Ing. LUBOMÍR MALÍK
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
předseda představenstva |
27.07.2015 |
Adresa: |
68601, 18961851, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mojmírova, 789 |
|
Ing. VLADIMÍR MEISTER
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
člen představenstva |
27.07.2015 |
Adresa: |
16000, 27398030, Praha, Vokovice, Suttnerové, 815, 19 |
|
Ing. ZDENĚK POP
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
člen představenstva |
27.07.2015 |
Adresa: |
68605, 27691675, Uherské Hradiště, Mařatice, Jižní, 1700 |
|
Ing. LUBOMÍR MALÍK
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
předseda představenstva |
27.07.2015 |
Adresa: |
68601, 18961851, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mojmírova, 789, Mojmírova 789, 68601 Uherské Hradiště |
|
Ing. VLADIMÍR MEISTER
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
člen představenstva |
27.07.2015 |
Adresa: |
16000, 27398030, Praha, Vokovice, Suttnerové, 815, 19, Suttnerové 815/19, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. ZDENĚK POP
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
člen představenstva |
27.07.2015 |
Adresa: |
68605, 27691675, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Jižní, 1700, Jižní 1700, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
Ing. RICHARD JINDRA
|
Neaktivní
od 27.07.2015
|
předseda představenstva |
09.09.2014 |
Adresa: |
12000, 21751242, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Italská, 1189, 4 |
|
Ing. PAVEL KOSTROUNEK
|
Neaktivní
od 27.07.2015
|
člen představenstva |
09.09.2014 |
Adresa: |
15200, 28243803, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Klínecká, 1191, 4 |
|
Ing. VÍT RÁZGA
|
Neaktivní
od 27.07.2015
|
člen představenstva |
09.09.2014 |
Adresa: |
10700, 25801007, Hlavní město Praha, Praha, Dubeč, Městská, 539 |
|
Ing. VÍT RÁZGA
|
Neaktivní
od 27.07.2015
|
člen představenstva |
09.09.2014 |
Adresa: |
10700, 25801007, Praha, Dubeč, Městská, 539, Městská 539, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
Ing. PAVEL KOSTROUNEK
|
Neaktivní
od 27.07.2015
|
člen představenstva |
09.09.2014 |
Adresa: |
15200, 28243803, Praha, Hlubočepy, Klínecká, 1191, 4, Klínecká 1191/4, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. RICHARD JINDRA
|
Neaktivní
od 27.07.2015
|
předseda představenstva |
09.09.2014 |
Adresa: |
12000, 21751242, Praha, Vinohrady, Italská, 1189, 4, Italská 1189/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
RICHARD JINDRA
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
předseda představenstva |
05.03.2013 |
Adresa: |
12000, 21751242, Praha 2, Vinohrady, Italská, 1189, 4 |
|
PAVEL KOSTROUNEK
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
člen představenstva |
05.03.2013 |
Adresa: |
15200, 28243803, Praha 5, Hlubočepy, Klínecká, 1191, 4 |
|
VÍT RÁZGA
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
člen představenstva |
05.03.2013 |
Adresa: |
10700, 25801007, Praha 10, Dubeč, Městská, 539 |
|
RICHARD JINDRA
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
předseda představenstva |
05.03.2013 |
Adresa: |
12000, 21751242, Praha, Vinohrady, Italská, 1189, 4, Italská 1189/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PAVEL KOSTROUNEK
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
člen představenstva |
05.03.2013 |
Adresa: |
15200, 28243803, Praha, Hlubočepy, Klínecká, 1191, 4, Klínecká 1191/4, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
VÍT RÁZGA
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
člen představenstva |
05.03.2013 |
Adresa: |
10700, 25801007, Praha, Dubeč, Městská, 539, Městská 539, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
Ing. Richard Jindra
|
Neaktivní
od 05.03.2013
|
předseda představenstva |
24.02.2012 |
Adresa: |
12000, 21751242, Praha 2, Italská, 1189, 4 |
|
Ing. Pavel Kostrounek
|
Neaktivní
od 05.03.2013
|
člen představenstva |
24.02.2012 |
Adresa: |
15200, 28243803, Praha 5, Hlubočepy, Klínecká, 1191, 4 |
|
Ing. RICHARD JINDRA
|
Neaktivní
od 05.03.2013
|
předseda představenstva |
24.02.2012 |
Adresa: |
12000, 21751242, Praha, Vinohrady, Italská, 1189, 4, Italská 1189/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. PAVEL KOSTROUNEK
|
Neaktivní
od 05.03.2013
|
člen představenstva |
24.02.2012 |
Adresa: |
15200, 28243803, Praha, Hlubočepy, Klínecká, 1191, 4, Klínecká 1191/4, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Pavel Enderle
|
Neaktivní
od 24.02.2012
|
předseda představenstva |
28.11.2007 |
Adresa: |
12000, 21748730, Praha 2, Anny Letenské, 916/16 |
|
Ing. Pavel Kostrounek
|
Neaktivní
od 24.02.2012
|
člen představenstva |
28.11.2007 |
Adresa: |
15000, 22773380, Praha 5, Malá Michnovka, 1090/10 |
|
Ing. Richard Jindra
|
Neaktivní
od 24.02.2012
|
člen představenstva |
28.11.2007 |
Adresa: |
12000, 21751242, Praha 2, Italská, 1189/4 |
|
Pavel Enderle
|
Neaktivní
od 24.02.2012
|
předseda představenstva |
28.11.2007 |
Adresa: |
12000, 21748730, Praha, Vinohrady, Anny Letenské, 916, 16, Anny Letenské 916/16, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Pavel Kostrounek
|
Neaktivní
od 24.02.2012
|
člen představenstva |
28.11.2007 |
Adresa: |
15200, 22773380, Praha, Hlubočepy, Malá Michnovka, 1090, 10, Malá Michnovka 1090/10, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. RICHARD JINDRA
|
Neaktivní
od 24.02.2012
|
člen představenstva |
28.11.2007 |
Adresa: |
12000, 21751242, Praha, Vinohrady, Italská, 1189, 4, Italská 1189/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|