ALEXANDR NIKITIN
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
jednatel |
02.07.2016 |
Adresa: |
13000, 21773998, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9 |
|
ALEXANDR NIKITIN
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
jednatel |
02.07.2016 |
Adresa: |
13000, 21773998, Praha, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9, Havlíčkovo náměstí 700/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JAROSLAV JANEČEK
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
jednatel |
16.06.2015 |
Adresa: |
13000, 21783977, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Křížkovského, 1584, 18 |
|
JAROSLAV JANEČEK
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
jednatel |
16.06.2015 |
Adresa: |
13000, 21783977, Praha, Žižkov, Křížkovského, 1584, 18, Křížkovského 1584/18, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JAROSLAV JANEČEK
|
Neaktivní
od 16.06.2015
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
13000, 21788006, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1897, 1 |
|
JAROSLAV JANEČEK
|
Neaktivní
od 16.06.2015
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
13000, 21788006, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1897, 1, Sudoměřská 1897/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ing. Jaroslav Janeček
|
Neaktivní
od 02.07.2008
|
jednatel |
02.07.2008 |
Adresa: |
13000, Praha, Praha 3 - Žižkov, Kostnické náměstí, 498/8 |
|
Ing. Otto Cipin
|
Neaktivní
od 14.01.2010
|
jednatel |
02.07.2008 |
Adresa: |
39102, 23436409, Sezimovo Ústí, Okružní, 462/87 |
|
Jaroslav Janeček
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
02.07.2008 |
Adresa: |
13000, Praha, Praha 3 - Žižkov, Kostnické náměstí, 498/8 |
|
ing. Jaroslav Janeček
|
Neaktivní
od 02.07.2008
|
jednatel |
02.07.2008 |
Adresa: |
13000, 21771766, Praha, Žižkov, Kostnické náměstí, 498, 8, Kostnické náměstí 498/8, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. OTTO CIPIN
|
Neaktivní
od 14.01.2010
|
jednatel |
02.07.2008 |
Adresa: |
39102, 23436409, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Okružní, 462, 87, Okružní 462/87, 39102 Sezimovo Ústí |
|
Jaroslav Janeček
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
02.07.2008 |
Adresa: |
13000, 21771766, Praha, Žižkov, Kostnické náměstí, 498, 8, Kostnické náměstí 498/8, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Otto Cipin
|
Neaktivní
od 02.07.2008
|
jednatel |
10.12.2007 |
Adresa: |
39102, 23436409, Sezimovo Ústí, Okružní, 462/87 |
|
Jaroslav Janeček
|
Neaktivní
od 02.07.2008
|
jednatel |
10.12.2007 |
Adresa: |
40779, 196363, Mikulášovice, 1049 |
|
Alexandr Nikitin
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
jednatel |
10.12.2007 |
Adresa: |
40779, 196363, Mikulášovice, 1049 |
|
OTTO CIPIN
|
Neaktivní
od 02.07.2008
|
jednatel |
10.12.2007 |
Adresa: |
39102, 23436409, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Okružní, 462, 87, Okružní 462/87, 39102 Sezimovo Ústí |
|
Jaroslav Janeček
|
Neaktivní
od 02.07.2008
|
jednatel |
10.12.2007 |
Adresa: |
40779, 196363, Děčín, Mikulášovice, Mikulášovice, 1049, č.p. 1049, 40779 Mikulášovice |
|
Alexandr Nikitin
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
jednatel |
10.12.2007 |
Adresa: |
40779, 196363, Děčín, Mikulášovice, Mikulášovice, 1049, č.p. 1049, 40779 Mikulášovice |
|