Ing. DALIBOR BEK
|
Neaktivní
od 21.10.2021
|
člen představenstva |
09.09.2019 |
Adresa: |
43201, 41468341, Chomutov, Radonice, Vlkaň, 5 |
|
Ing. DALIBOR BEK
|
Neaktivní
od 21.10.2021
|
člen představenstva |
09.09.2019 |
Adresa: |
43201, 41468341, Chomutov, Radonice, Vlkaň, 5, Vlkaň 5, 43201 Radonice |
|
ZUZANA PEŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2019
|
člen představenstva |
25.02.2014 |
Adresa: |
19000, 26652978, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Zásadská, 569, 3 |
|
ZUZANA PEŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2019
|
člen představenstva |
25.02.2014 |
Adresa: |
19000, 26652978, Praha, Střížkov, Zásadská, 569, 3, Zásadská 569/3, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Mgr. Ing. Zdeněk Janda
|
Neaktivní
od 25.02.2014
|
člen představenstva |
22.01.2014 |
Adresa: |
18200, 22370421, Praha 8, Kobylisy, Frýdlantská, 1314, 15 |
|
Mgr. Ing. Zdeněk Janda
|
Neaktivní
od 25.02.2014
|
člen představenstva |
22.01.2014 |
Adresa: |
18200, 22370421, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1314, 15, Frýdlantská 1314/15, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Mgr. Ing. Zdeněk Janda
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
člen představenstva |
17.12.2012 |
Adresa: |
18000, 22370421, Praha 8, Kobylisy, Frýdlantská, 1314/15 |
|
Mgr. Ing. Zdeněk Janda
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
člen představenstva |
17.12.2012 |
Adresa: |
18200, 22370421, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1314, 15, Frýdlantská 1314/15, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Mgr. Ing. Zdeněk Janda
|
Neaktivní
od 17.12.2012
|
člen představenstva |
06.12.2007 |
Adresa: |
18000, 22370421, Praha 8, Kobylisy, Frýdlantská, 1314/15 |
|
Mgr. Ing. Zdeněk Janda
|
Neaktivní
od 17.12.2012
|
člen představenstva |
06.12.2007 |
Adresa: |
18200, 22370421, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1314, 15, Frýdlantská 1314/15, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|