IVANA HADRABOVÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
jednatel |
01.07.2015 |
Adresa: |
27711, 6247202, Mělník, Neratovice, Neratovice, Za Jednotou, 931 |
|
IVANA HADRABOVÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
jednatel |
01.07.2015 |
Adresa: |
27711, 6247202, Mělník, Neratovice, Neratovice, Za Jednotou, 931, Za Jednotou 931, 27711 Neratovice |
|
IVANA KALABIŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
27711, 6247202, Neratovice, Neratovice, Za Jednotou, 931 |
|
IVANA KALABIŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
27711, 6247202, Mělník, Neratovice, Neratovice, Za Jednotou, 931, Za Jednotou 931, 27711 Neratovice |
|
IVANA KALABIŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
10.06.2013 |
Adresa: |
27711, 6249418, Neratovice, Neratovice, Na Výsluní, 1153 |
|
IVANA KALABIŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
10.06.2013 |
Adresa: |
27711, 6249418, Mělník, Neratovice, Neratovice, Na Výsluní, 1153, Na Výsluní 1153, 27711 Neratovice |
|
Ivana Kalabišková
|
Neaktivní
od 10.06.2013
|
jednatel |
20.08.2012 |
Adresa: |
27711, 6249418, Neratovice, Na Výsluní, 1153 |
|
IVANA KALABIŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2013
|
jednatel |
20.08.2012 |
Adresa: |
27711, 6249418, Mělník, Neratovice, Neratovice, Na Výsluní, 1153, Na Výsluní 1153, 27711 Neratovice |
|
Šárka Trvalová
|
Neaktivní
od 20.08.2012
|
jednatel |
11.12.2007 |
Adresa: |
74101, 8398780, Nový Jičín, Luční, 1825/4 |
|
Šárka Trvalová
|
Neaktivní
od 20.08.2012
|
jednatel |
11.12.2007 |
Adresa: |
74101, 8398780, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Luční, 1825, 4, Luční 1825/4, 74101 Nový Jičín |
|