Timur Khamzin
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.12.2011 |
Adresa: |
19000, 22547070, Praha 9, Vysočany, Kolbenova, 803, 28 |
|
Timur Khamzin
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.12.2011 |
Adresa: |
19000, 22547070, Praha, Vysočany, Kolbenova, 803, 28, Kolbenova 803/28, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Miroslav Novák
|
Neaktivní
od 20.12.2011
|
předseda představenstva |
22.02.2011 |
Adresa: |
11000, 21713952, Praha 1, Nové Město, Soukenická, 1756, 34 |
|
Miroslav Novák
|
Neaktivní
od 20.12.2011
|
předseda představenstva |
22.02.2011 |
Adresa: |
11000, 21713952, Praha, Nové Město, Soukenická, 1756, 34, Soukenická 1756/34, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. Daniel Kučera
|
Neaktivní
od 16.08.2010
|
člen představenstva |
24.03.2009 |
Adresa: |
10000, 22620851, Praha 10, Strašnice, Krátká, 1787/21 |
|
Miroslav Novák
|
Neaktivní
od 22.02.2011
|
předseda představenstva |
24.03.2009 |
Adresa: |
11000, 21705011, Praha 1, Vodičkova, 31/710 |
|
Ing. Igor Jílek
|
Neaktivní
od 22.02.2011
|
člen představenstva |
24.03.2009 |
Adresa: |
53002, 25438212, Srnojedy, Na Hrázi, 190 |
|
Mgr. Daniel Kučera
|
Neaktivní
od 16.08.2010
|
člen představenstva |
24.03.2009 |
Adresa: |
10000, 22620851, Praha, Strašnice, Krátká, 1787, 21, Krátká 1787/21, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Miroslav Novák
|
Neaktivní
od 22.02.2011
|
předseda představenstva |
24.03.2009 |
Adresa: |
11000, 21705011, Praha, Nové Město, Vodičkova, 710, 31, Vodičkova 710/31, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Igor Jílek
|
Neaktivní
od 22.02.2011
|
člen představenstva |
24.03.2009 |
Adresa: |
53002, 25438212, Pardubice, Srnojedy, Srnojedy, Na Hrázi, 190, Na Hrázi 190, 53002 Srnojedy |
|
Petra Janáková
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen představenstva |
19.01.2009 |
Adresa: |
14200, 21870322, Praha 4, Hurbanova, 1305/11 |
|
Petra Janáková
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
člen představenstva |
19.01.2009 |
Adresa: |
14200, 21870322, Praha, Krč, Hurbanova, 1305, 11, Hurbanova 1305/11, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. Daniel Slavík
|
Neaktivní
od 19.01.2009
|
člen představenstva |
05.12.2007 |
Adresa: |
18100, 22397990, Praha 8, U Pentlovky, 469 |
|
Mgr. Daniel Slavík
|
Neaktivní
od 19.01.2009
|
člen představenstva |
05.12.2007 |
Adresa: |
18100, 22397990, Praha, Troja, U Pentlovky, 469, 1, U Pentlovky 469/1, Troja, 18100 Praha 8 |
|