Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | Shamrock International Investments s.r.o. |
ICO: | 28203976 |
Registrovaná adresa: | 19800, 22693122, Praha, Černý Most, Františkova, 906, 7, Františkova 906/7, Černý Most, 19800 Praha 9 |
Začleněno na: | 20.12.2007 |
Předmět podnikání: |
Zemědělská výroba
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Výroba, obcho a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
John Gregory Huarte | Aktivní | 20.12.2007 | |
|
|||
Eileen Marie Huarte | Aktivní | 20.12.2007 | |
|
|||
John Gregory Huarte | Aktivní | 20.12.2007 | |
|
|||
Eileen Marie Huarte | Aktivní | 20.12.2007 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
BLANKA ŠEDIVÁ | Aktivní | jednatel | 17.01.2014 |
|
|||
BLANKA ŠEDIVÁ | Aktivní | jednatel | 17.01.2014 |
|
|||
Blanka Šedivá | Neaktivní od 17.01.2014 | jednatel | 28.07.2009 |
|
|||
Blanka Šedivá | Neaktivní od 17.01.2014 | jednatel | 28.07.2009 |
|
|||
Milan Jirka | Neaktivní od 28.07.2009 | jednatel | 20.12.2007 |
|
|||
Milan Jirka | Neaktivní od 28.07.2009 | jednatel | 20.12.2007 |
|
Registrační číslo Shamrock International Investments s.r.o. je 28203976.
Registrační adresa Shamrock International Investments s.r.o. je 19800, 22693122, Praha, Černý Most, Františkova, 906, 7, Františkova 906/7, Černý Most, 19800 Praha 9.
Shamrock International Investments s.r.o. byla založena 20.12.2007.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je John Gregory Huarte, Eileen Marie Huarte, John Gregory Huarte, Eileen Marie Huarte.