Mgr. ONDŘEJ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
13000, 27627390, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Malešická, 2855, 2b |
|
Mgr. ONDŘEJ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
13000, 27627390, Praha, Žižkov, Malešická, 2855, 2b, Malešická 2855/2b, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. JAN ŠRUBAŘ
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
člen představenstva |
02.10.2013 |
Adresa: |
25164, 14553201, Kunice, Všešímy, Na Dolíček, 46 |
|
Ing. JAN ŠRUBAŘ
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
člen představenstva |
02.10.2013 |
Adresa: |
25164, 14553201, Praha-východ, Kunice, Všešímy, Na Dolíček, 46, Na Dolíček 46, Všešímy, 25164 Kunice |
|
Ing. Jan Šrubař
|
Neaktivní
od 02.10.2013
|
člen představenstva |
10.10.2011 |
Adresa: |
25169, Praha-východ, Kunice, Všešimy, 46 |
|
Ing. Jan Šrubař
|
Neaktivní
od 02.10.2013
|
člen představenstva |
10.10.2011 |
Adresa: |
Praha-východ, Kunice, Všešimy, 25169, Všešimy 46, 25169 Kunice, okres: Praha-východ, Česká republika |
|
Jason Stanley Wangle
|
Neaktivní
od 10.10.2011
|
člen představenstva |
06.05.2009 |
Adresa: |
41201, 2901234, Litoměřice, Turgeněvova, 619/20 |
|
Jason Stanley Wangle
|
Neaktivní
od 10.10.2011
|
člen představenstva |
06.05.2009 |
Adresa: |
41201, 2901234, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Turgeněvova, 619, 20, Turgeněvova 619/20, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Aneta Ponertová
|
Neaktivní
od 06.05.2009
|
člen představenstva |
17.12.2007 |
Adresa: |
41184, 16793625, Straškov - Vodochody, 312 |
|
Aneta Ponertová
|
Neaktivní
od 06.05.2009
|
člen představenstva |
17.12.2007 |
Adresa: |
41184, 16793625, Litoměřice, Straškov-Vodochody, Vodochody, 312, Vodochody 312, 41184 Straškov-Vodochody |
|