STANISLAV JUZALA
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.01.2020 |
Adresa: |
73553, 27812553, Karviná, Dolní Lutyně, Dolní Lutyně, K Hájence, 1313 |
|
Stanislav Juzala
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.01.2020 |
Adresa: |
73553, 27812553, Karviná, Dolní Lutyně, Dolní Lutyně, K Hájence, 1313, K Hájence 1313, 73553 Dolní Lutyně |
|
Martin Saj
|
Neaktivní
od 23.11.2012
|
jednatel |
06.01.2012 |
Adresa: |
73514, 26761149, Orlová, Poruba, K Rybníku, 1326 |
|
Stanislav Juzala
|
Neaktivní
od 16.01.2020
|
jednatel |
06.01.2012 |
Adresa: |
73553, 27812553, Dolní Lutyně, K Hájence, 1313 |
|
MARTIN SAJ
|
Neaktivní
od 23.11.2012
|
jednatel |
06.01.2012 |
Adresa: |
73514, 26761149, Karviná, Orlová, Poruba, K Rybníku, 1326, K Rybníku 1326, Poruba, 73514 Orlová |
|
Stanislav Juzala
|
Neaktivní
od 16.01.2020
|
jednatel |
06.01.2012 |
Adresa: |
73553, 27812553, Karviná, Dolní Lutyně, Dolní Lutyně, K Hájence, 1313, K Hájence 1313, 73553 Dolní Lutyně |
|
Sandro Ghidotti
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
jednatel |
27.02.2008 |
Adresa: |
Milano, Viale Romagna 59, 20133 |
|
Laura Soresini
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
jednatel |
27.02.2008 |
Adresa: |
Milano, Viale Romagna 59, 20133 |
|
Matteo Dona´
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
jednatel |
11.12.2007 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha 1, Bílkova, 19 |
|
Matteo Dona´
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
jednatel |
11.12.2007 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|