MARTIN MATĚJKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.07.2015 |
Adresa: |
19016, 41438582, Hlavní město Praha, Praha, Újezd nad Lesy, Kojická, 2618 |
|
MARTIN MATĚJKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.07.2015 |
Adresa: |
19016, 41438582, Praha, Újezd nad Lesy, Kojická, 2618, Kojická 2618, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Martin Matějka
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
člen představenstva |
28.04.2011 |
Adresa: |
13000, 21774447, Praha 3, Žižkov, Bořivojova, 744, 74 |
|
Martin Matějka
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
člen představenstva |
28.04.2011 |
Adresa: |
13000, 21774447, Praha, Žižkov, Bořivojova, 744, 74, Bořivojova 744/74, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Věroslav Machuta
|
Neaktivní
od 28.04.2011
|
místopředseda představenstva |
01.07.2008 |
Adresa: |
40502, Děčín IV, Vančurova, 1894/4 |
|
Vlastimil Maxa
|
Neaktivní
od 31.05.2011
|
předseda představenstva |
01.07.2008 |
Adresa: |
14300, 21932093, Praha 4, Za Strojírnami, 4 |
|
Ing. Věroslav Machuta
|
Neaktivní
od 28.04.2011
|
místopředseda představenstva |
01.07.2008 |
Adresa: |
40502, 25511297, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Vančurova, 1894, 4, Vančurova 1894/4, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
Vlastimil Maxa
|
Neaktivní
od 31.05.2011
|
předseda představenstva |
01.07.2008 |
Adresa: |
14300, 21932093, Praha, Modřany, Za strojírnami, 1483, 4, Za strojírnami 1483/4, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Barbora Brühlová
|
Neaktivní
od 01.07.2008
|
člen představenstva |
19.12.2007 |
Adresa: |
13000, 21759511, Praha 3, Vinohradská, 111/109 |
|
Barbora Brühlová
|
Neaktivní
od 01.07.2008
|
člen představenstva |
19.12.2007 |
Adresa: |
13000, 21759511, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 111, 109, Vinohradská 111/109, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|