Ing. JAN ANDRLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2017 |
Adresa: |
15000, 25215566, Hlavní město Praha, Praha, Motol, Lékařská, 291, 6 |
|
Ing. Jan Andrlík
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2017 |
Adresa: |
15000, 25215566, Praha, Motol, Lékařská, 291, 6, Lékařská 291/6, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Ing. JAN ANDRLÍK
|
Neaktivní
od 09.09.2017
|
jednatel |
25.08.2017 |
Adresa: |
25228, 28140885, Praha-západ, Černošice, Černošice, Žatecká, 2178 |
|
Ing. JAN ANDRLÍK
|
Neaktivní
od 09.09.2017
|
jednatel |
25.08.2017 |
Adresa: |
25228, 28140885, Praha-západ, Černošice, Černošice, Žatecká, 2178, Žatecká 2178, 25228 Černošice |
|
Ing. JIŘÍ TUPÝ
|
Neaktivní
od 25.08.2017
|
jednatel |
29.10.2014 |
Adresa: |
19300, 22451269, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Lhotská, 2202, 30 |
|
Ing. JIŘÍ TUPÝ
|
Neaktivní
od 25.08.2017
|
jednatel |
29.10.2014 |
Adresa: |
19300, 22451269, Praha, Horní Počernice, Lhotská, 2202, 30, Lhotská 2202/30, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. Jan Herman
|
Neaktivní
od 29.10.2014
|
jednatel |
17.02.2009 |
Adresa: |
16000, 22207058, Praha 6, Dejvice, Na Hanspaulce, 1837/21 |
|
ing. JAN HERMAN
|
Neaktivní
od 29.10.2014
|
jednatel |
17.02.2009 |
Adresa: |
16000, 22207058, Praha, Dejvice, Na Hanspaulce, 1837, 21, Na Hanspaulce 1837/21, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Jan Herman
|
Neaktivní
od 17.02.2009
|
jednatel |
21.12.2007 |
Adresa: |
13000, 21773513, Praha 3, Rokycanova, 652/30 |
|
Ing. Pavel Drážďanský
|
Neaktivní
od 29.10.2014
|
jednatel |
21.12.2007 |
Adresa: |
16100, 22223444, Praha 6, Navigátorů, 620/5 |
|
ing. Jan Herman
|
Neaktivní
od 17.02.2009
|
jednatel |
21.12.2007 |
Adresa: |
13000, 21773513, Praha, Žižkov, Rokycanova, 652, 30, Rokycanova 652/30, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Pavel Drážďanský
|
Neaktivní
od 29.10.2014
|
jednatel |
21.12.2007 |
Adresa: |
16100, 22223444, Praha, Liboc, Navigátorů, 620, 5, Navigátorů 620/5, Liboc, 16100 Praha 6 |
|