BOGDAN GOSECKU
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
03.06.2016 |
Adresa: |
Mun. Tirgu Mures Jud. Mures, str. Republicii 68 |
|
BOGDAN GOSECKU
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
03.06.2016 |
Adresa: |
Mun. Tirgu Mures Jud. Mures, str. Republicii 68, str. Republicii 68, Mun. Tirgu Mures Jud. Mures, Rumunsko |
|
ROMAN KOSTYUK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.01.2014 |
Adresa: |
58601, 12360406, Jihlava, Jihlava, Pávovská, 3113, 29 |
|
ROMAN KOSTYUK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.01.2014 |
Adresa: |
58601, 12360406, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Pávovská, 3113, 29, Pávovská 3113/29, 58601 Jihlava |
|
JEVHENYIJ VLADIMIROVICS GRIBOVSZKIJ
|
Neaktivní
od 03.06.2016
|
Předseda představenstva |
02.12.2015 |
Adresa: |
30100, 24544566, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Edvarda Beneše, 1590, 24 |
|
JEVHENYIJ VLADIMIROVICS GRIBOVSZKIJ
|
Neaktivní
od 03.06.2016
|
Předseda představenstva |
02.12.2015 |
Adresa: |
30100, 24544566, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Edvarda Beneše, 1590, 24, Edvarda Beneše 1590/24, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JEVHENYIJ VLADIMIROVICS GRIBOVSZKIJ
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
Předseda představenstva |
08.09.2015 |
Adresa: |
25101, 12731536, Říčany, Říčany, U Vodojemu, 1474, 1 |
|
JEVHENYIJ VLADIMIROVICS GRIBOVSZKIJ
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
Předseda představenstva |
08.09.2015 |
Adresa: |
25101, 12731536, Praha-východ, Říčany, Říčany, U Vodojemu, 1474, 1, U Vodojemu 1474/1, 25101 Říčany |
|
YEVHEN HRYBOVSKYY
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
Předseda představenstva |
01.07.2014 |
Adresa: |
25101, 12731536, Říčany, Říčany, U Vodojemu, 1474, 1 |
|
YEVHEN HRYBOVSKYY
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
Předseda představenstva |
01.07.2014 |
Adresa: |
25101, 12731536, Praha-východ, Říčany, Říčany, U Vodojemu, 1474, 1, U Vodojemu 1474/1, 25101 Říčany |
|
MYKOLA LOKOTA
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
předseda představenstva |
14.01.2014 |
Adresa: |
58601, 12270440, Jihlava, Hruškové Dvory, 9 |
|
MYKOLA LOKOTA
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
předseda představenstva |
14.01.2014 |
Adresa: |
58601, 12270440, Jihlava, Jihlava, Hruškové Dvory, 9, Hruškové Dvory 9, 58601 Jihlava |
|
Mykola Lokota
|
Neaktivní
od 14.01.2014
|
předseda představenstva |
27.12.2007 |
Adresa: |
58601, 12360406, Jihlava, Pávovská, 29/3113 |
|
Ivan Traksler
|
Neaktivní
od 14.01.2014
|
člen představenstva |
27.12.2007 |
Adresa: |
58601, 12358304, Jihlava, Telečská, 2895/35 |
|
Roman Drebit
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
místopředseda představenstva |
27.12.2007 |
Adresa: |
58601, 12360406, Jihlava, Pávovská, 29/3113 |
|
Mykola Lokota
|
Neaktivní
od 14.01.2014
|
předseda představenstva |
27.12.2007 |
Adresa: |
58601, 12360406, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Pávovská, 3113, 29, Pávovská 3113/29, 58601 Jihlava |
|
Ivan Traksler
|
Neaktivní
od 14.01.2014
|
člen představenstva |
27.12.2007 |
Adresa: |
58601, 12358304, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Telečská, 2895, 35, Telečská 2895/35, 58601 Jihlava |
|
Roman Drebit
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
místopředseda představenstva |
27.12.2007 |
Adresa: |
58601, 12360406, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Pávovská, 3113, 29, Pávovská 3113/29, 58601 Jihlava |
|