Mgr. Ing. JAKUB ŠNAJDER
|
Neaktivní
od 12.02.2015
|
člen představenstva |
01.08.2014 |
Adresa: |
63700, 25813340, Brno, Jundrov, Jasanová, 836, 3c |
|
Mgr. Ing. JAKUB ŠNAJDER
|
Neaktivní
od 12.02.2015
|
člen představenstva |
01.08.2014 |
Adresa: |
63700, 25813340, Brno-město, Brno, Jundrov, Jasanová, 836, 3c, Jasanová 836/3c, Jundrov, 63700 Brno |
|
Mgr. Ing. JAKUB ŠNAJDER
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
předseda představenstva |
19.06.2014 |
Adresa: |
63700, 25813340, Brno, Jundrov, Jasanová, 836, 3c |
|
Mgr. MILADA BLUMAIEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
místopředseda představenstva |
19.06.2014 |
Adresa: |
63900, 25705091, Brno, Štýřice, Táborského nábřeží, 832, 9 |
|
Ing. PAVEL NEUGEBAUER
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
člen představenstva |
19.06.2014 |
Adresa: |
61600, 19600208, Brno, Žabovřesky, Pod kaštany, 2283, 7 |
|
Mgr. Ing. JAKUB ŠNAJDER
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
předseda představenstva |
19.06.2014 |
Adresa: |
63700, 25813340, Brno-město, Brno, Jundrov, Jasanová, 836, 3c, Jasanová 836/3c, Jundrov, 63700 Brno |
|
Mgr. Milada Blumaierová
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
místopředseda představenstva |
19.06.2014 |
Adresa: |
63900, 25705091, Brno-město, Brno, Štýřice, Táborského nábřeží, 832, 9, Táborského nábřeží 832/9, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. Pavel Neugebauer
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
člen představenstva |
19.06.2014 |
Adresa: |
61600, 19600208, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Pod kaštany, 2283, 7, Pod kaštany 2283/7, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Mgr. Jakub Šnajder
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
předseda představenstva |
07.11.2013 |
Adresa: |
63700, 25813340, Brno, Jundrov, Jasanová, 836, 3c |
|
Mgr. Jakub Šnajder
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
předseda představenstva |
07.11.2013 |
Adresa: |
63700, 25813340, Brno-město, Brno, Jundrov, Jasanová, 836, 3c, Jasanová 836/3c, Jundrov, 63700 Brno |
|
Mgr. Jakub Šnajder
|
Neaktivní
od 07.11.2013
|
předseda představenstva |
14.12.2007 |
Adresa: |
63912, 10061291, Pohořelice, Brněnská, 720 |
|
Ing. Pavel Neugebauer
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
člen představenstva |
14.12.2007 |
Adresa: |
61600, 19600208, Brno, Pod Kaštany, 2283/7 |
|
Mgr. Milada Blumaierová
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
místopředseda představenstva |
14.12.2007 |
Adresa: |
63900, 25705091, Brno, Táborského nábř., 9 |
|
Mgr. Jakub Šnajder
|
Neaktivní
od 07.11.2013
|
předseda představenstva |
14.12.2007 |
Adresa: |
69123, 10061291, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, Brněnská, 720, Brněnská 720, 69123 Pohořelice |
|
Ing. Pavel Neugebauer
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
člen představenstva |
14.12.2007 |
Adresa: |
61600, 19600208, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Pod kaštany, 2283, 7, Pod kaštany 2283/7, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Mgr. Milada Blumaierová
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
místopředseda představenstva |
14.12.2007 |
Adresa: |
63900, 25705091, Brno-město, Brno, Štýřice, Táborského nábřeží, 832, 9, Táborského nábřeží 832/9, Štýřice, 63900 Brno |
|