EVA ŠTIMÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.10.2021 |
Adresa: |
14900, 25436082, Hlavní město Praha, Praha, Újezd u Průhonic, Vodnická, 454 |
|
EVA ŠTIMÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.10.2021 |
Adresa: |
14900, 25436082, Praha, Újezd u Průhonic, Vodnická, 454, Vodnická 454, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
JAN ŠTIMÁK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
10.06.2020 |
Adresa: |
14900, 25436082, Hlavní město Praha, Praha, Újezd u Průhonic, Vodnická, 454 |
|
JAN ŠTIMÁK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
10.06.2020 |
Adresa: |
14900, 25436082, Praha, Újezd u Průhonic, Vodnická, 454, Vodnická 454, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
EVA MÜLLEROVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
15000, 22020144, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Cetyňská, 261, 8 |
|
EVA MÜLLEROVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
15000, 22020144, Praha, Košíře, Cetyňská, 261, 8, Cetyňská 261/8, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
EVA MÜLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen představenstva |
04.09.2014 |
Adresa: |
14900, 25436082, Praha 4, Újezd, Vodnická, 454 |
|
EVA MÜLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen představenstva |
04.09.2014 |
Adresa: |
14900, 25436082, Praha, Újezd u Průhonic, Vodnická, 454, Vodnická 454, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
Eva Štimáková
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
člen představenstva |
17.12.2007 |
Adresa: |
14900, 25436082, Praha 4, Vodnická, 454 |
|
Jan Štimák
|
Neaktivní
od 10.06.2020
|
předseda představenstva |
17.12.2007 |
Adresa: |
14900, 25436082, Praha 4, Vodnická, 454 |
|
EVA ŠTIMÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
člen představenstva |
17.12.2007 |
Adresa: |
14900, 25436082, Praha, Újezd u Průhonic, Vodnická, 454, Vodnická 454, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
JAN ŠTIMÁK
|
Neaktivní
od 10.06.2020
|
předseda představenstva |
17.12.2007 |
Adresa: |
14900, 25436082, Praha, Újezd u Průhonic, Vodnická, 454, Vodnická 454, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|