VRATISLAV KULHÁNEK
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
nevýkonný ředitel |
19.04.2013 |
Adresa: |
12000, 21746834, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 708, 12 |
|
KAROLÍNA TOPOLOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
výkonný ředitel |
19.04.2013 |
Adresa: |
19000, 22506802, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Na pokraji, 540, 2 |
|
ANTHONY JAMES DENNY
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
nevýkonný ředitel |
19.04.2013 |
Adresa: |
18400, 22700463, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Chabry, Ulčova, 740, 2a |
|
KAROLÍNA TOPOLOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
výkonný ředitel |
19.04.2013 |
Adresa: |
19000, 22506802, Praha, Prosek, Na pokraji, 540, 2, Na pokraji 540/2, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
ANTHONY JAMES DENNY
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
nevýkonný ředitel |
19.04.2013 |
Adresa: |
18400, 22700463, Praha, Dolní Chabry, Ulčova, 740, 2a, Ulčova 740/2a, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
VRATISLAV KULHÁNEK
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
nevýkonný ředitel |
19.04.2013 |
Adresa: |
12000, 21746834, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 708, 12, Jana Masaryka 708/12, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Kamil Ziegler
|
Neaktivní
od 14.10.2008
|
výkonný ředitel |
25.06.2008 |
Adresa: |
14000, 22756973, Praha 4, Kunratice, Vídeňská, 1185/112 |
|
Antonius Mattheus Kemp
|
Neaktivní
od 11.01.2010
|
nevýkonný ředitel |
25.06.2008 |
Adresa: |
101, Maarssen, Talmastraat 15, PSČ 3601 |
|
Vratislav Kulhánek
|
Neaktivní
od 19.04.2013
|
předseda a nevýkonný ředitel |
25.06.2008 |
Adresa: |
37006, 24992887, České Budějovice, Srubec, 346 |
|
Vratislav Válek
|
Neaktivní
od 19.04.2013
|
nevýkonný ředitel |
25.06.2008 |
Adresa: |
18200, 25061704, Praha 8, Březiněves, Skřivánčí, 261 |
|
Kamil Ziegler
|
Neaktivní
od 14.10.2008
|
výkonný ředitel |
25.06.2008 |
Adresa: |
14800, 22756973, Praha, Kunratice, Vídeňská, 1185, 112, Vídeňská 1185/112, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Antonius Mattheus Kemp
|
Neaktivní
od 11.01.2010
|
nevýkonný ředitel |
25.06.2008 |
Adresa: |
Maarssen, Talmastraat 15, PSČ 3601 |
|
Vratislav Kulhánek
|
Neaktivní
od 19.04.2013
|
předseda a nevýkonný ředitel |
25.06.2008 |
Adresa: |
37006, 24992887, České Budějovice, Srubec, Srubec, Lomená, 346, Lomená 346, 37006 Srubec |
|
Vratislav Válek
|
Neaktivní
od 19.04.2013
|
nevýkonný ředitel |
25.06.2008 |
Adresa: |
18200, 25061704, Praha, Březiněves, Skřivánčí, 261, 10, Skřivánčí 261/10, Březiněves, 18200 Praha 8 |
|
Antonius Mattheus Kemp
|
Neaktivní
od 25.06.2008
|
výkonný ředitel |
01.01.2008 |
Adresa: |
101, Maarssen, Talmastraat 15, PSČ 3601 |
|
Matyáš Kořínek
|
Neaktivní
od 25.06.2008
|
výkonný ředitel |
01.01.2008 |
Adresa: |
10000, 22653929, Praha 10, Vinohrady, Chorvatská, 2316/12 |
|
Vratislav Kulhánek
|
Neaktivní
od 25.06.2008
|
nevýkonný ředitel |
01.01.2008 |
Adresa: |
37006, 24992887, České Budějovice, Srubec, 346 |
|
Anthony James Denny
|
Neaktivní
od 19.04.2013
|
výkonný ředitel |
01.01.2008 |
Adresa: |
18400, 22700463, Praha 8, Dolní Chabry, Ulčova, 740/2a |
|
Antonius Mattheus Kemp
|
Neaktivní
od 25.06.2008
|
výkonný ředitel |
01.01.2008 |
Adresa: |
Maarssen, Talmastraat 15, PSČ 3601 |
|
Matyáš Kořínek
|
Neaktivní
od 25.06.2008
|
výkonný ředitel |
01.01.2008 |
Adresa: |
10100, 22653929, Praha, Vinohrady, Chorvatská, 2316, 12, Chorvatská 2316/12, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Vratislav Kulhánek
|
Neaktivní
od 25.06.2008
|
nevýkonný ředitel |
01.01.2008 |
Adresa: |
37006, 24992887, České Budějovice, Srubec, Srubec, Lomená, 346, Lomená 346, 37006 Srubec |
|
Anthony James Denny
|
Neaktivní
od 19.04.2013
|
výkonný ředitel |
01.01.2008 |
Adresa: |
18400, 22700463, Praha, Dolní Chabry, Ulčova, 740, 2a, Ulčova 740/2a, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|