VASYL BILEI
|
Aktivní
|
JEDNATEL |
26.11.2021 |
Adresa: |
BEREHOV, ZAKARPATSKÁ OBLAST, Zelena 37 |
|
VASYL BILEI
|
Aktivní
|
JEDNATEL |
26.11.2021 |
Adresa: |
BEREHOV, ZAKARPATSKÁ OBLAST, Zelena 37, Zelena 37, BEREHOV, ZAKARPATSKÁ OBLAST, Ukrajina |
|
LADISLAV HORVÁTH
|
Neaktivní
od 26.11.2021
|
jednatel |
27.07.2018 |
Adresa: |
16100, 22242562, Hlavní město Praha, Praha, Ruzyně, U valu, 863, 4 |
|
Ladislav Horváth
|
Neaktivní
od 26.11.2021
|
jednatel |
27.07.2018 |
Adresa: |
16100, 22242562, Praha, Ruzyně, U valu, 863, 4, U valu 863/4, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
MAGDALENA HOFBAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2018
|
jednatel |
29.04.2017 |
Adresa: |
16300, 22248609, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Na moklině, 541, 6 |
|
Magdalena Hofbauerová
|
Neaktivní
od 27.07.2018
|
jednatel |
29.04.2017 |
Adresa: |
16300, 22248609, Praha, Řepy, Na moklině, 541, 6, Na moklině 541/6, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
LADISLAV HORVÁTH
|
Neaktivní
od 29.04.2017
|
Jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
16100, 22242562, Hlavní město Praha, Praha, Ruzyně, U valu, 863, 4 |
|
Ladislav Horváth
|
Neaktivní
od 29.04.2017
|
Jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
16100, 22242562, Praha, Ruzyně, U valu, 863, 4, U valu 863/4, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Ladislav Horváth
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
Jednatel |
18.12.2007 |
Adresa: |
16100, 22242562, Praha 6, U Valu, 863/4 |
|
Ladislav Horváth
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
Jednatel |
18.12.2007 |
Adresa: |
16100, 22242562, Praha, Ruzyně, U valu, 863, 4, U valu 863/4, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|