Mgr. KAROLÍNA ŘÍPOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.08.2021 |
Adresa: |
12000, 21749230, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Slovenská, 967, 1 |
|
Mgr. KAROLÍNA ŘÍPOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.08.2021 |
Adresa: |
12000, 21749230, Praha, Vinohrady, Slovenská, 967, 1, Slovenská 967/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JIŘÍ BOHUSLAV
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
Jednatel |
19.07.2021 |
Adresa: |
17000, 22309781, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Františka Křížka, 1314, 21 |
|
JIŘÍ BOHUSLAV
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
Jednatel |
19.07.2021 |
Adresa: |
17000, 22309781, Praha, Holešovice, Františka Křížka, 1314, 21, Františka Křížka 1314/21, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
DAVID S BRODER
|
Neaktivní
od 19.07.2021
|
jednatel |
04.07.2020 |
Adresa: |
16900, 22174541, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Moravanů, 2266, 10 |
|
DAVID S BRODER
|
Neaktivní
od 19.07.2021
|
jednatel |
04.07.2020 |
Adresa: |
16900, 22174541, Praha, Břevnov, Moravanů, 2266, 10, Moravanů 2266/10, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
David Broder
|
Neaktivní
od 04.07.2020
|
jednatel |
20.08.2014 |
Adresa: |
16000, 22176454, Praha 6, Bubeneč, Jugoslávských partyzánů, 150/48 |
|
David Broder
|
Neaktivní
od 04.07.2020
|
jednatel |
20.08.2014 |
Adresa: |
16000, 22176454, Praha, Bubeneč, Jugoslávských partyzánů, 150, 48, Jugoslávských partyzánů 150/48, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
David Broder
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
jednatel |
28.07.2011 |
Adresa: |
16000, 22176454, Praha 6, Jugoslávských partyzánů, 150/48 |
|
David Broder
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
jednatel |
28.07.2011 |
Adresa: |
16000, 22176454, Praha, Bubeneč, Jugoslávských partyzánů, 150, 48, Jugoslávských partyzánů 150/48, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
David Broder
|
Neaktivní
od 28.07.2011
|
jednatel |
20.12.2007 |
Adresa: |
16000, 22197486, Praha 6, Jugoslávských partyzánů, 17/1088 |
|
David Broder
|
Neaktivní
od 28.07.2011
|
jednatel |
20.12.2007 |
Adresa: |
16000, 22197486, Praha, Dejvice, Jugoslávských partyzánů, 1088, 17, Jugoslávských partyzánů 1088/17, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|