Ing. JAROSLAV HIŘMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
08.02.2018 |
Adresa: |
15800, 22696652, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Ovčí hájek, 2172, 42 |
|
Ing. Jaroslav Hiřman
|
Aktivní
|
jednatel |
08.02.2018 |
Adresa: |
15800, 22696652, Praha, Stodůlky, Ovčí hájek, 2172, 42, Ovčí hájek 2172/42, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Jaroslav Hiřman
|
Neaktivní
od 08.02.2018
|
jednatel |
25.04.2013 |
Adresa: |
15800, 22696652, Praha 5, Stodůlky, Ovčí hájek, 2172, 42 |
|
Ing. Jaroslav Hiřman
|
Neaktivní
od 08.02.2018
|
jednatel |
25.04.2013 |
Adresa: |
15800, 22696652, Praha, Stodůlky, Ovčí hájek, 2172, 42, Ovčí hájek 2172/42, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Alexandros Daouer
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
jednatel |
21.05.2012 |
Adresa: |
Atheny, Aristotelus, 67 |
|
Alexandros Daouer
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
jednatel |
21.05.2012 |
Adresa: |
Atheny, Aristotelus, Aristotelus 67, Atheny, Řecko |
|
Vladimir Lebedev
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
jednatel |
10.07.2009 |
Adresa: |
Moskva, Proezd Serebrjakova 1/2-48 |
|
Alexey Filaleev
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
jednatel |
10.07.2009 |
Adresa: |
Moskevská oblast, Mytišče, Letnaja 34-1-114 |
|
Vladimir Lisichkin
|
Neaktivní
od 21.05.2012
|
jednatel |
21.12.2007 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Ruzyně, Sadová, 459/19 |
|
Vladimir Lisichkin
|
Neaktivní
od 21.05.2012
|
jednatel |
21.12.2007 |
Adresa: |
16100, 22237968, Praha, Ruzyně, Sadová, 459, 19, Sadová 459/19, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|