JIŘINA MAŠIĆ
|
Neaktivní
od 08.09.2016
|
předseda představenstva |
20.11.2015 |
Adresa: |
16900, 74034111, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Thurnova, 2466, 11 |
|
JIŘINA MAŠIĆ
|
Neaktivní
od 08.09.2016
|
předseda představenstva |
20.11.2015 |
Adresa: |
16900, 74034111, Praha, Břevnov, Thurnova, 2466, 11, Thurnova 2466/11, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
JIŘINA MAŠIĆOVÁ
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
předseda představenstva |
04.11.2015 |
Adresa: |
16900, 74034111, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Thurnova, 2466, 11 |
|
LUBOŠ FILÍPEK
|
Neaktivní
od 08.09.2016
|
místopředseda představenstva |
04.11.2015 |
Adresa: |
16900, 74034111, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Thurnova, 2466, 11 |
|
JIŘINA MAŠIĆOVÁ
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
předseda představenstva |
04.11.2015 |
Adresa: |
16900, 74034111, Praha, Břevnov, Thurnova, 2466, 11, Thurnova 2466/11, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
LUBOŠ FILÍPEK
|
Neaktivní
od 08.09.2016
|
místopředseda představenstva |
04.11.2015 |
Adresa: |
16900, 74034111, Praha, Břevnov, Thurnova, 2466, 11, Thurnova 2466/11, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
JIŘINA MAŠIĆOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
předseda představenstva |
11.09.2015 |
|
LUBOŠ FILÍPEK
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
místopředseda představenstva |
11.09.2015 |
|
ADRIAN MAŠIĆ
|
Neaktivní
od 08.09.2016
|
člen představenstva |
11.09.2015 |
Adresa: |
16300, 26141833, Praha, Řepy, Čistovická, 1700, 62 |
|
ADRIAN MAŠIĆ
|
Neaktivní
od 08.09.2016
|
člen představenstva |
11.09.2015 |
Adresa: |
16300, 26141833, Praha, Řepy, Čistovická, 1700, 62, Čistovická 1700/62, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
LUBOŠ FILÍPEK
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
místopředseda představenstva |
23.07.2014 |
Adresa: |
16900, 22158952, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Thurnova, 975, 11 |
|
LUBOŠ FILÍPEK
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
místopředseda představenstva |
23.07.2014 |
Adresa: |
Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Thurnova, 16900, 11, Thurnova 975/11, 16900 Praha 6 - Břevnov, okres: Hlavní město Praha, Česká republika |
|
Luboš Filípek
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
místopředseda představenstva |
22.07.2008 |
Adresa: |
25088, 12708429, Praha-východ, Čelákovice, Lipová, 936 |
|
Jiřina Mašičová
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
předseda představenstva |
22.07.2008 |
Adresa: |
16900, 22158952, Praha 6, Břevnov, Thurnova, 975/11 |
|
Adrian Mašič
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
člen představenstva |
22.07.2008 |
Adresa: |
16900, 22158952, Praha 6, Břevnov, Thurnova, 975/11 |
|
Luboš Filípek
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
místopředseda představenstva |
22.07.2008 |
Adresa: |
25088, 12708429, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Lipová, 936, 24, Lipová 936/24, 25088 Čelákovice |
|
Jiřina Mašičová
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
předseda představenstva |
22.07.2008 |
Adresa: |
975/11, Praha 6, Břevnov, Thurnova, 16900, Thurnova 975/11, 16900 Praha 6 - Břevnov, Česká republika |
|
Adrian Mašič
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
člen představenstva |
22.07.2008 |
Adresa: |
975/11, Praha 6, Břevnov, Thurnova, 16900, Thurnova 975/11, 16900 Praha 6 - Břevnov, Česká republika |
|
Ingrid Stirberová
|
Neaktivní
od 22.07.2008
|
člen představenstva |
19.12.2007 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha 4, Pod Lázní, 745/5 |
|
INGRID STIRBEROVÁ
|
Neaktivní
od 22.07.2008
|
člen představenstva |
19.12.2007 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha, Nusle, Pod lázní, 745, 5, Pod lázní 745/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|