Ing. JOSEF JEŽEK
|
Neaktivní
od 08.12.2015
|
člen představenstva |
17.08.2013 |
Adresa: |
25229, 6554059, Dobřichovice, Dobřichovice, Nad Jezem, 925 |
|
Ing. JOSEF JEŽEK
|
Neaktivní
od 08.12.2015
|
člen představenstva |
17.08.2013 |
Adresa: |
25229, 6554059, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Nad Jezem, 925, Nad Jezem 925, 25229 Dobřichovice |
|
Ing. Josef Ježek
|
Neaktivní
od 17.08.2013
|
člen představenstva |
06.11.2008 |
Adresa: |
6554059, Dobřichovice, Nad Jezem, 925 |
|
Michail Guljajev
|
Neaktivní
od 18.05.2015
|
člen představenstva |
06.11.2008 |
Adresa: |
15000, 22074759, Praha 5, Nádražní, 47/90 |
|
JUDr. František Skružný
|
Neaktivní
od 08.12.2015
|
člen představenstva |
06.11.2008 |
Adresa: |
25741, 3009041, Týnec nad Sázavou, Krusičanská, 217 |
|
Ing. JOSEF JEŽEK
|
Neaktivní
od 17.08.2013
|
člen představenstva |
06.11.2008 |
Adresa: |
25229, 6554059, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Nad Jezem, 925, Nad Jezem 925, 25229 Dobřichovice |
|
Michail Guljajev
|
Neaktivní
od 18.05.2015
|
člen představenstva |
06.11.2008 |
Adresa: |
15000, 22074759, Praha, Smíchov, Nádražní, 47, 90, Nádražní 47/90, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JUDr. František Skružný
|
Neaktivní
od 08.12.2015
|
člen představenstva |
06.11.2008 |
Adresa: |
25741, 3009041, Benešov, Týnec nad Sázavou, Týnec nad Sázavou, Krusičanská, 217, Krusičanská 217, 25741 Týnec nad Sázavou |
|
Mgr. Jan Petrák
|
Neaktivní
od 06.11.2008
|
člen představenstva |
21.12.2007 |
Adresa: |
18000, 22321853, Praha 8, Feřtekova, 557 |
|
Mgr. Antonín Pechar
|
Neaktivní
od 06.11.2008
|
člen představenstva |
21.12.2007 |
Adresa: |
18200, 22368825, Praha 8, Hlaváčova, 1159 |
|
Mgr. Petr Jirásek
|
Neaktivní
od 06.11.2008
|
předseda představenstva |
21.12.2007 |
Adresa: |
15000, 22079718, Praha 5, Zborovská, 48 |
|
Mgr. Jan Petrák
|
Neaktivní
od 06.11.2008
|
člen představenstva |
21.12.2007 |
Adresa: |
18100, 22321853, Praha, Bohnice, Feřtekova, 557, 18, Feřtekova 557/18, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Mgr. Antonín Pechar
|
Neaktivní
od 06.11.2008
|
člen představenstva |
21.12.2007 |
Adresa: |
18200, 22368825, Praha, Kobylisy, Hlaváčova, 1159, 12, Hlaváčova 1159/12, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Mgr. PETR JIRÁSEK
|
Neaktivní
od 06.11.2008
|
předseda představenstva |
21.12.2007 |
Adresa: |
15000, 22079718, Praha, Smíchov, Zborovská, 506, 48, Zborovská 506/48, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|