LUBOŠ PAŠEK
|
Aktivní
|
|
22.06.2022 |
Adresa: |
16000, 82994811, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Nad Paťankou, 2843, 2 |
|
PETR ULLRICH
|
Aktivní
|
|
06.01.2015 |
Adresa: |
27601, 11662174, Mělník, Mělník, Macharova, 352, 20 |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 29.03.2024
|
|
02.06.2023 |
Adresa: |
16000, 82994811, Praha, Dejvice, Nad Paťankou, 2843, 2, Nad Paťankou 2843/2, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 02.06.2023
|
|
22.06.2022 |
Adresa: |
16000, 82994811, Praha, Dejvice, Nad Paťankou, 2843, 2, Nad Paťankou 2843/2, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
|
06.01.2015 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160, 29 |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
|
06.01.2015 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Mělník, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160, 29, Vinohrady Karla IV. 160/29, 27601 Mělník |
|
PETR ULLRICH
|
Neaktivní
od 29.03.2024
|
|
06.01.2015 |
Adresa: |
27601, 11662174, Mělník, Mělník, Mělník, Macharova, 352, 20, Macharova 352/20, 27601 Mělník |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 06.01.2015
|
předseda představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160, 29 |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 06.01.2015
|
předseda představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Mělník, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160, 29, Vinohrady Karla IV. 160/29, 27601 Mělník |
|
Petr Ullrich
|
Neaktivní
od 06.01.2015
|
místopředseda představenstva |
31.05.2011 |
Adresa: |
27601, 11662174, Mělník, Macharova, 352, 20 |
|
Marie Barbora Ullrichová
|
Neaktivní
od 06.01.2015
|
člen představenstva |
31.05.2011 |
Adresa: |
27601, 11662174, Mělník, Macharova, 352, 20 |
|
PETR ULLRICH
|
Neaktivní
od 06.01.2015
|
místopředseda představenstva |
31.05.2011 |
Adresa: |
27601, 11662174, Mělník, Mělník, Mělník, Macharova, 352, 20, Macharova 352/20, 27601 Mělník |
|
Marie Barbora Ullrichová
|
Neaktivní
od 06.01.2015
|
člen představenstva |
31.05.2011 |
Adresa: |
27601, 11662174, Mělník, Mělník, Mělník, Macharova, 352, 20, Macharova 352/20, 27601 Mělník |
|
Miroslav Novák
|
Neaktivní
od 31.05.2011
|
místopředseda představenstva |
24.06.2009 |
Adresa: |
11000, 21705011, Praha 1, Vodičkova, 31/710 |
|
Josef Jelínek
|
Neaktivní
od 31.05.2011
|
člen představenstva |
24.06.2009 |
Adresa: |
22294091, Praha 7, Šmeralova, 20 |
|
Luboš Pašek
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
předseda představenstva |
24.06.2009 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160 |
|
Miroslav Novák
|
Neaktivní
od 31.05.2011
|
místopředseda představenstva |
24.06.2009 |
Adresa: |
11000, 21705011, Praha, Nové Město, Vodičkova, 710, 31, Vodičkova 710/31, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Josef Jelínek
|
Neaktivní
od 31.05.2011
|
člen představenstva |
24.06.2009 |
Adresa: |
17000, 22294091, Praha, Bubeneč, Šmeralova, 271, 20, Šmeralova 271/20, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
LUBOŠ PAŠEK
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
předseda představenstva |
24.06.2009 |
Adresa: |
27601, 11660520, Mělník, Mělník, Mělník, Vinohrady Karla IV., 160, 29, Vinohrady Karla IV. 160/29, 27601 Mělník |
|
Mgr. Daniel Slavík
|
Neaktivní
od 24.06.2009
|
člen představenstva |
20.12.2007 |
Adresa: |
18100, 22397990, Praha 8, U Pentlovky, 469 |
|
Mgr. Daniel Slavík
|
Neaktivní
od 24.06.2009
|
člen představenstva |
20.12.2007 |
Adresa: |
18100, 22397990, Praha, Troja, U Pentlovky, 469, 1, U Pentlovky 469/1, Troja, 18100 Praha 8 |
|