FRANTIŠEK PALLER
|
Neaktivní
od 01.08.2020
|
Předseda představenstva |
04.04.2019 |
Adresa: |
83101, Bratislava, Bellova 2064/114 |
|
ANTONÍN BLATNÝ
|
Neaktivní
od 01.08.2020
|
Místopředseda představenstva |
04.04.2019 |
Adresa: |
26223, 27526011, Příbram, Bratkovice, Bratkovice, 51 |
|
FRANTIŠEK PALLER
|
Neaktivní
od 01.08.2020
|
Předseda představenstva |
04.04.2019 |
Adresa: |
Bratislava, Bellova 2064/114, 83101, Bellova 2064/114, 83101 Bratislava, Slovensko |
|
ANTONÍN BLATNÝ
|
Neaktivní
od 01.08.2020
|
Místopředseda představenstva |
04.04.2019 |
Adresa: |
26223, 27526011, Příbram, Bratkovice, Bratkovice, 51, č.p. 51, 26223 Bratkovice |
|
ILONA AUBRECHTOVÁ
|
Neaktivní
od 04.04.2019
|
místopředseda představenstva |
25.03.2019 |
Adresa: |
32300, 24425796, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1111, 106 |
|
ONDŘEJ LACIGA
|
Neaktivní
od 04.04.2019
|
člen představenstva |
25.03.2019 |
Adresa: |
12000, 21740321, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, náměstí Míru, 109, 18 |
|
JIŘÍ LACIGA
|
Neaktivní
od 04.04.2019
|
předseda představenstva |
25.03.2019 |
Adresa: |
15500, 25742531, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Jaroslava Foglara, 1330, 4 |
|
ILONA AUBRECHTOVÁ
|
Neaktivní
od 04.04.2019
|
místopředseda představenstva |
25.03.2019 |
Adresa: |
32300, 24425796, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1111, 106, Sokolovská 1111/106, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
ONDŘEJ LACIGA
|
Neaktivní
od 04.04.2019
|
člen představenstva |
25.03.2019 |
Adresa: |
12000, 21740321, Praha, Vinohrady, náměstí Míru, 109, 18, náměstí Míru 109/18, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JIŘÍ LACIGA
|
Neaktivní
od 04.04.2019
|
předseda představenstva |
25.03.2019 |
Adresa: |
15500, 25742531, Praha, Stodůlky, Jaroslava Foglara, 1330, 4, Jaroslava Foglara 1330/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ONDŘEJ LACIGA
|
Neaktivní
od 25.03.2019
|
člen představenstva |
15.10.2015 |
Adresa: |
12000, 21740321, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, náměstí Míru, 109, 18 |
|
ONDŘEJ LACIGA
|
Neaktivní
od 25.03.2019
|
člen představenstva |
15.10.2015 |
Adresa: |
12000, 21740321, Praha, Vinohrady, náměstí Míru, 109, 18, náměstí Míru 109/18, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ONDŘEJ LACIGA
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
člen představenstva |
01.08.2014 |
Adresa: |
12000, 21754675, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, U Havlíčkových sadů, 1541, 5 |
|
ONDŘEJ LACIGA
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
člen představenstva |
01.08.2014 |
Adresa: |
12000, 21754675, Praha, Vinohrady, U Havlíčkových sadů, 1541, 5, U Havlíčkových sadů 1541/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
OLGA LACIGOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
člen |
08.02.2013 |
Adresa: |
30100, 24552445, Plzeň, Jižní Předměstí, Klostermannova, 2286, 1 |
|
JIŘÍ LACIGA
|
Neaktivní
od 25.03.2019
|
předseda představenstva |
08.02.2013 |
Adresa: |
15500, 25742531, Praha, Stodůlky, Jaroslava Foglara, 1330, 4 |
|
ILONA AUBRECHTOVÁ
|
Neaktivní
od 25.03.2019
|
místopředseda představenstva |
08.02.2013 |
Adresa: |
32300, 24425796, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1111, 106 |
|
OLGA LACIGOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
člen |
08.02.2013 |
Adresa: |
30100, 24552445, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Klostermannova, 2286, 1, Klostermannova 2286/1, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JIŘÍ LACIGA
|
Neaktivní
od 25.03.2019
|
předseda představenstva |
08.02.2013 |
Adresa: |
15500, 25742531, Praha, Stodůlky, Jaroslava Foglara, 1330, 4, Jaroslava Foglara 1330/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ILONA AUBRECHTOVÁ
|
Neaktivní
od 25.03.2019
|
místopředseda představenstva |
08.02.2013 |
Adresa: |
32300, 24425796, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1111, 106, Sokolovská 1111/106, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Ing. Jiří Laciga
|
Neaktivní
od 08.02.2013
|
předseda představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
30101, 24552445, Plzeň, Klostermannova, 1 |
|
Ing. Ilona Aubrechtová
|
Neaktivní
od 08.02.2013
|
člen představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
32315, 24425796, Plzeň, Sokolovská, 106 |
|
Bc. Olga Lacigová
|
Neaktivní
od 08.02.2013
|
člen představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
30101, 24552445, Plzeň, Klostermannova, 1 |
|
Ing. Jiří Laciga
|
Neaktivní
od 08.02.2013
|
předseda představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
30100, 24552445, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Klostermannova, 2286, 1, Klostermannova 2286/1, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ing. Ilona Aubrechtová
|
Neaktivní
od 08.02.2013
|
člen představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
32300, 24425796, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1111, 106, Sokolovská 1111/106, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Bc. Olga Lacigová
|
Neaktivní
od 08.02.2013
|
člen představenstva |
05.05.2008 |
Adresa: |
30100, 24552445, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Klostermannova, 2286, 1, Klostermannova 2286/1, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JUDr. Lucie Horčičková
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
předseda představenstva |
21.12.2007 |
Adresa: |
16000, 22180516, Praha 6, Uralská, 10 |
|
Ing. Zdirad Svoboda
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
člen představenstva |
21.12.2007 |
Adresa: |
16000, 22181211, Praha 6, Puškinovo náměstí, 17 |
|
Radek Svoboda
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
člen představenstva |
21.12.2007 |
Adresa: |
27801, Zlončice, 78 |
|
JUDr. Lucie Horčičková
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
předseda představenstva |
21.12.2007 |
Adresa: |
16000, 22180516, Praha, Bubeneč, Uralská, 634, 10, Uralská 634/10, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Zdirad Svoboda
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
člen představenstva |
21.12.2007 |
Adresa: |
16000, 22181211, Praha, Bubeneč, Puškinovo náměstí, 692, 17, Puškinovo náměstí 692/17, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Radek Svoboda
|
Neaktivní
od 05.05.2008
|
člen představenstva |
21.12.2007 |
Adresa: |
78, Zlončice, 27801, 27801 Zlončice 78, Česká republika |
|