Ing. JAROMÍR PEKLO
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
předseda představenstva |
05.10.2016 |
Adresa: |
11000, 21692955, Hlavní město Praha, Praha, Josefov, Žatecká, 16, 8 |
|
JUDr. Ing. ZDENĚK RADIL
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
člen představenstva |
05.10.2016 |
Adresa: |
10600, 22674381, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Průhonická, 217, 31 |
|
Ing. ŠTĚPÁN DLOUHÝ
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
člen představenstva |
05.10.2016 |
Adresa: |
15800, 22741593, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Volutová, 2521, 18 |
|
Ing. JAROMÍR PEKLO
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
předseda představenstva |
05.10.2016 |
Adresa: |
11000, 21692955, Praha, Josefov, Žatecká, 16, 8, Žatecká 16/8, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Ing. ŠTĚPÁN DLOUHÝ
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
člen představenstva |
05.10.2016 |
Adresa: |
15800, 22741593, Praha, Stodůlky, Volutová, 2521, 18, Volutová 2521/18, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
JUDr. Ing. ZDENĚK RADIL
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
člen představenstva |
05.10.2016 |
Adresa: |
10600, 22674381, Praha, Záběhlice, Průhonická, 217, 31, Průhonická 217/31, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. JAROMÍR PEKLO
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
předseda představenstva |
25.11.2015 |
Adresa: |
11000, 21692955, Hlavní město Praha, Praha, Josefov, Žatecká, 16, 8 |
|
Ing. JAROMÍR PEKLO
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
předseda představenstva |
25.11.2015 |
Adresa: |
11000, 21692955, Praha, Josefov, Žatecká, 16, 8, Žatecká 16/8, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Ing. ŠTĚPÁN DLOUHÝ
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
|
04.09.2015 |
Adresa: |
15800, 22741593, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Volutová, 2521, 18 |
|
Ing. ŠTĚPÁN DLOUHÝ
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
|
04.09.2015 |
Adresa: |
15800, 22741593, Praha, Stodůlky, Volutová, 2521, 18, Volutová 2521/18, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
JUDr. Ing. ZDENĚK RADIL
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
|
18.08.2013 |
Adresa: |
10600, 22674381, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Průhonická, 217, 31 |
|
JUDr. Ing. ZDENĚK RADIL
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
|
18.08.2013 |
Adresa: |
10600, 22674381, Praha, Záběhlice, Průhonická, 217, 31, Průhonická 217/31, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
JUDr. Ing. Zdeněk Radil
|
Neaktivní
od 18.08.2013
|
|
28.12.2007 |
Adresa: |
10000, 22674381, Praha 10, Průhonická, 217/31 |
|
Ing. Štěpán Dlouhý
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
|
28.12.2007 |
Adresa: |
15800, 22741593, Praha 5, Stodůlky, Volutová, 2521/18 |
|
Ing. Jaromír Peklo
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
předseda představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
11000, 21692955, Praha 1, Josefov, Žatecká, 16/8 |
|
JUDr. Ing. ZDENĚK RADIL
|
Neaktivní
od 18.08.2013
|
|
28.12.2007 |
Adresa: |
10600, 22674381, Praha, Záběhlice, Průhonická, 217, 31, Průhonická 217/31, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. ŠTĚPÁN DLOUHÝ
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
|
28.12.2007 |
Adresa: |
15800, 22741593, Praha, Stodůlky, Volutová, 2521, 18, Volutová 2521/18, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Ing. JAROMÍR PEKLO
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
předseda představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
11000, 21692955, Praha, Josefov, Žatecká, 16, 8, Žatecká 16/8, Josefov, 11000 Praha 1 |
|