PAVEL KLANICA
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.05.2023 |
Adresa: |
15000, 22101047, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48, Radlická 2343/48, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ANDRII KHITKO
|
Neaktivní
od 16.05.2023
|
jednatel |
19.01.2023 |
|
ANDRII KHITKO
|
Neaktivní
od 19.01.2023
|
jednatel |
13.03.2022 |
Adresa: |
13000, 75429462, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Olšanská, 2898, 4g |
|
ANDRII KHITKO
|
Neaktivní
od 19.01.2023
|
jednatel |
13.03.2022 |
Adresa: |
13000, 75429462, Praha, Žižkov, Olšanská, 2898, 4g, Olšanská 2898/4g, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ANDRII KHITKO
|
Neaktivní
od 13.03.2022
|
jednatel |
02.07.2020 |
|
ANDRII KHITKO
|
Neaktivní
od 02.07.2020
|
jednatel |
01.11.2017 |
Adresa: |
13000, 75429446, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Olšanská, 2898, 4f |
|
ANDRII KHITKO
|
Neaktivní
od 02.07.2020
|
jednatel |
01.11.2017 |
Adresa: |
13000, 75429446, Praha, Žižkov, Olšanská, 2898, 4f, Olšanská 2898/4f, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Sergey Pugachev
|
Neaktivní
od 01.11.2017
|
|
15.01.2015 |
Adresa: |
Chabarovsk, Dzeržinskovo 4/21 |
|
Sergey Pugachev
|
Neaktivní
od 01.11.2017
|
|
15.01.2015 |
Adresa: |
Chabarovsk, Dzeržinskovo 4/21, Dzeržinskovo 4/21, Chabarovsk, Rusko |
|
Sergey Pugachev
|
Neaktivní
od 15.01.2015
|
jednatel |
30.03.2010 |
Adresa: |
Chabarovsk, Dzeržinskogo, 4/28 |
|
Sergey Pugachev
|
Neaktivní
od 15.01.2015
|
jednatel |
30.03.2010 |
Adresa: |
4/28, Chabarovsk, Dzeržinskogo, Dzeržinskogo 4/28, Chabarovsk, Rusko |
|
Tatiana Khotynenko
|
Neaktivní
od 01.11.2017
|
jednatel |
21.12.2007 |
Adresa: |
Chabarovsk, Gamarnika, 15/32 |
|
Tatiana Khotynenko
|
Neaktivní
od 01.11.2017
|
jednatel |
21.12.2007 |
Adresa: |
15/32, Chabarovsk, Gamarnika, Gamarnika 15/32, Chabarovsk, Rusko |
|