MARCEL KOVÁČ
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
člen představenstva |
08.11.2015 |
Adresa: |
79201, 2834375, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Dolní, 1550, 15 |
|
MARCEL KOVÁČ
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
člen představenstva |
08.11.2015 |
Adresa: |
79201, 2834375, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Dolní, 1550, 15, Dolní 1550/15, 79201 Bruntál |
|
Marcel Kováč
|
Neaktivní
od 08.11.2015
|
člen představenstva |
28.12.2011 |
Adresa: |
79201, 2836670, Bruntál, Květná, 1821, 17 |
|
Marcel Kováč
|
Neaktivní
od 08.11.2015
|
člen představenstva |
28.12.2011 |
Adresa: |
79201, 2836670, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Květná, 1821, 17, Květná 1821/17, 79201 Bruntál |
|
Libuše Švehlíková
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
člen představenstva |
26.01.2010 |
Adresa: |
75301, 11267615, Hranice, Hranice I-Město, Teplická, 218 |
|
Ing. Michal Koudelka
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
člen představenstva |
26.01.2010 |
Adresa: |
76005, 4250729, Zlín, Budovatelská, 4795 |
|
Libuše Švehlíková
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
člen představenstva |
26.01.2010 |
Adresa: |
75301, 11267615, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Teplická, 218, Teplická 218, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. MICHAL KOUDELKA
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
člen představenstva |
26.01.2010 |
Adresa: |
76005, 4250729, Zlín, Zlín, Zlín, Budovatelská, 4795, Budovatelská 4795, 76005 Zlín |
|
Barbora Šafářová
|
Neaktivní
od 26.01.2010
|
člen představenstva |
21.12.2007 |
Adresa: |
76005, 4250371, Zlín, Česká, 4754 |
|
Roman Málek
|
Neaktivní
od 26.01.2010
|
člen představenstva |
21.12.2007 |
Adresa: |
76001, 4170733, Zlín, B. Němcové, 239 |
|
Ing. Jaromír Ptáček
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
předseda představenstva |
21.12.2007 |
Adresa: |
75301, 11273275, Hranice, Kropáčova, 817 |
|
BARBORA ŠAFÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2010
|
člen představenstva |
21.12.2007 |
Adresa: |
76005, 4250371, Zlín, Zlín, Zlín, Česká, 4754, Česká 4754, 76005 Zlín |
|
Roman Málek
|
Neaktivní
od 26.01.2010
|
člen představenstva |
21.12.2007 |
Adresa: |
76001, 4170733, Zlín, Zlín, Prštné, B. Němcové, 239, B. Němcové 239, Prštné, 76001 Zlín |
|
Ing. JAROMÍR PTÁČEK
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
předseda představenstva |
21.12.2007 |
Adresa: |
75301, 11273275, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Kropáčova, 817, Kropáčova 817, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|