YURII VOVCHOK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2019 |
Adresa: |
Dunabogdány, Kossuth Lájos út.278 |
|
IRYNA HOLOVCHENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
31.03.2017 |
Adresa: |
26801, 26782952, Beroun, Tlustice, Tlustice, 251 |
|
IVAN KOVALOV
|
Aktivní
|
jednatel |
20.01.2017 |
Adresa: |
26801, 26782952, Beroun, Tlustice, Tlustice, 251 |
|
YURII VOVCHOK
|
Neaktivní
od 14.04.2023
|
jednatel |
25.02.2019 |
Adresa: |
Dunabogdány, Kossuth Lájos út.278, Kossuth Lájos út.278, Dunabogdány, Maďarsko |
|
IRYNA HOLOVCHENKO
|
Neaktivní
od 14.04.2023
|
jednatel |
31.03.2017 |
Adresa: |
26801, 26782952, Beroun, Tlustice, Tlustice, 251, č.p. 251, 26801 Tlustice |
|
IVAN KOVALOV
|
Neaktivní
od 26.02.2024
|
jednatel |
20.01.2017 |
Adresa: |
26801, 26782952, Beroun, Tlustice, Tlustice, 251, č.p. 251, 26801 Tlustice |
|
IVAN KOPYN
|
Neaktivní
od 26.02.2024
|
jednatel |
06.09.2016 |
|
IVAN KOVALOV
|
Neaktivní
od 20.01.2017
|
jednatel |
06.09.2016 |
Adresa: |
26801, 26112957, Beroun, Hořovice, Hořovice, Na Cintlovce, 1468, 11 |
|
IRYNA HOLOVCHENKO
|
Neaktivní
od 31.03.2017
|
jednatel |
06.09.2016 |
Adresa: |
26724, 25881850, Beroun, Hostomice, Hostomice, U Hřiště, 541 |
|
IVAN KOVALOV
|
Neaktivní
od 20.01.2017
|
jednatel |
06.09.2016 |
Adresa: |
26801, 26112957, Beroun, Hořovice, Hořovice, Na Cintlovce, 1468, 11, Na Cintlovce 1468/11, 26801 Hořovice |
|
IRYNA HOLOVCHENKO
|
Neaktivní
od 31.03.2017
|
jednatel |
06.09.2016 |
Adresa: |
26724, 25881850, Beroun, Hostomice, Hostomice, U Hřiště, 541, U Hřiště 541, 26724 Hostomice |
|
IVAN KOPYN
|
Neaktivní
od 06.09.2016
|
jednatel |
23.05.2014 |
Adresa: |
17100, 22770127, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Trojská, 663, 183 |
|
IVAN KOVALOV
|
Neaktivní
od 06.09.2016
|
jednatel |
23.05.2014 |
Adresa: |
26801, 26112957, Hořovice, Hořovice, Na Cintlovce, 1468, 11 |
|
IRYNA HOLOVCHENKO
|
Neaktivní
od 06.09.2016
|
jednatel |
23.05.2014 |
Adresa: |
26724, 25881850, Hostomice, Hostomice, U Hřiště, 541 |
|
IVAN KOPYN
|
Neaktivní
od 06.09.2016
|
jednatel |
23.05.2014 |
Adresa: |
17100, 22770127, Praha, Troja, Trojská, 663, 183, Trojská 663/183, Troja, 17100 Praha 7 |
|
IVAN KOVALOV
|
Neaktivní
od 06.09.2016
|
jednatel |
23.05.2014 |
Adresa: |
26801, 26112957, Beroun, Hořovice, Hořovice, Na Cintlovce, 1468, 11, Na Cintlovce 1468/11, 26801 Hořovice |
|
IRYNA HOLOVCHENKO
|
Neaktivní
od 06.09.2016
|
jednatel |
23.05.2014 |
Adresa: |
26724, 25881850, Beroun, Hostomice, Hostomice, U Hřiště, 541, U Hřiště 541, 26724 Hostomice |
|
Ivan Kopyn
|
Neaktivní
od 23.05.2014
|
jednatel |
15.01.2008 |
Adresa: |
12000, 21749825, Praha 2, Vinohrady, Legerova, 4 |
|
Ivan Kopyn
|
Neaktivní
od 23.05.2014
|
jednatel |
15.01.2008 |
Adresa: |
12000, 21749825, Praha, Vinohrady, Legerova, 1034, 4, Legerova 1034/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|